INSTITUTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE NAVARRA SA - EXTINGUIDA
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social INSTITUTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE NAVARRA SA
CIF A31179765
Actividad Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Universidad De Navarra
VINCULACIONES DE INSTITUTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE NAVARRA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTITUTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE NAVARRA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abad Gosalbez Isidro Rafael Valentin | Consejero | 05/05/2011 | 29/03/2012 |
Anoz Chavarri Javier | Apoderado | 29/03/2012 | |
Astiasaran Anchia Maria Iciar | Presidente | 05/05/2011 | 29/03/2012 |
Astiasaran Anchia Maria Iciar | Consejero | 05/05/2011 | 29/03/2012 |
Astiasaran Anchia Maria Iciar | Apoderado | 02/08/2011 | 29/03/2012 |
De La Puente Garcia Ganges Fernando | Consejero | 05/05/2011 | 29/03/2012 |
Diaz Martinez Juan Pablo | Apoderado | 29/03/2012 | |
Errasti Alcala Igor | Apoderado | 29/03/2012 | |
Errasti Alcala Igor | Vicepresidente | 29/12/2011 | 29/03/2012 |
Errasti Alcala Igor | Consejero | 29/12/2011 | 29/03/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INSTITUTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO DE NAVARRA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 131 , F 38, S 8, H NA 2586, I/A 61 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-31
- Cesión global de activo y pasivo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 131 , F 38, S 8, H NA 2586, I/A 61 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-31
- Beneficiarias de la cesión: Universidad De Navarra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 131 , F 38, S 8, H NA 2586, I/A 61 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 131 , F 38, S 8, H NA 2586, I/A 61 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-31
Auditor
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 131 , F 38, S 8, H NA 2586, I/A 61 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-69-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (26/01/2012)
CVE: BORME-B-2012-32-31
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 131 , F 38, S 8, H NA 2586, I/A 59 (26/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-26-31
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 131 , F 38, S 8, H NA 2586, I/A 58 (29/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-31
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 131 , F 37, S 8, H NA 2586, I/A 57 (02/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-31
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 131 , F 37, S 8, H NA 2586, I/A 57 (02/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-31