INSTITUTO CATOLICO DE ESTUDIOS SA - EXTINGUIDA
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social INSTITUTO CATOLICO DE ESTUDIOS SA
CIF A28288058
Actividad Educación secundaria general
Página Web www.areadegobierno.es/a- 28288058
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INSTITUTO CATOLICO DE ESTUDIOS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTITUTO CATOLICO DE ESTUDIOS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amez Marcos Modesto | Apoderado | 21/12/2021 | |
Bello Gonzalez Jose Javier | Apoderado | 21/12/2021 | |
Rubio Amo Jose Maria | Apoderado | 21/12/2021 | |
Rubio De Lamo Jose Maria | Administrador Unico | 07/01/2014 | 21/12/2021 |
MIL DOSCIENTOS DOS SL | Administrador Unico | 24/06/2009 | 07/01/2014 |
Vega Paniagua Christian | Representante | 24/06/2009 | 07/01/2014 |
ACTOS BORME DE INSTITUTO CATOLICO DE ESTUDIOS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2364 , F 76, S 8, H M 41522, I/A 19 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INSTITUTO CATOLICO DE ESTUDIOS SA
Nif:A28288058
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Inexistencia de bienes
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE MADRID
Juez / Ponente:MARTA GARCIA FERNANDEZ
Fecha de Resolución:15/10/2021
Número Procedimiento Concursal:799/2021
Datos Registrales:
Tomo:
2364
Libro:
0
Folio:
76
Hoja:
8-41522
Inscripción:
19
Fecha Inscripción21/12/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2364 , F 76, S 8, H M 41522, I/A 19 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:INSTITUTO CATOLICO DE ESTUDIOS SA
Nif:A28288058
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 8 DE MADRID
Juez / Ponente:MARTA GARCIA FERNANDEZ
Fecha de Resolución:15/10/2021
Número Procedimiento Concursal:799/2021
Datos Registrales:
Tomo:
2364
Libro:
0
Folio:
76
Hoja:
8-41522
Inscripción:
19
Fecha Inscripción21/12/2021
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2364 , F 76, S 8, H M 41522, I/A 19 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2364 , F 76, S 8, H M 41522, I/A 19 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2364 , F 76, S 8, H M 41522, I/A 19 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2364 , F 76, S 8, H M 41522, I/A 18 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-28
- Creación de la página web corporativa: www.areadegobierno.es/A- 28288058
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2364 , F 76, S 8, H M 41522, I/A 17 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-28
- Otras modificaciones estatutarias: 19.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2364 , F 76, S 8, H M 41522, I/A 17 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2364 , F 75, S 8, H M 41522, I/A 16 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2364 , F 75, S 8, H M 41522, I/A 16 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-9-28