AMEZ MARCOS MODESTO
Informe ejecutivo de AMEZ MARCOS MODESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE AMEZ MARCOS MODESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO CATOLICO DE ESTUDIOS SA | Apoderado | 21/12/2021 | |
AMEZCAS SA | Administrador Solidario | 06/07/2015 | 09/08/2021 |
AMEZCAS SA | Administrador Unico | 27/06/2011 | 06/07/2015 |
VINCULACIONES DE AMEZ MARCOS MODESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AMEZ MARCOS MODESTO
Empresa: INSTITUTO CATOLICO DE ESTUDIOS SA
Apoderado
- Amez Marcos Modesto
- Bello Gonzalez Jose Javier
- Rubio Amo Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2364 , F 76, S 8, H M 41522, I/A 19 (21/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-247-28
Empresa: AMEZCAS SA
Administrador Solidario
- Amez Marcos Modesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4139 , F 162, S 8, H M 68758, I/A 8 (09/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-156-28
Empresa: AMEZCAS SA
Administrador Solidario
- Amez De Castro Fernando
- Amez De Castro Maria Esther
- Amez Marcos Modesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4139 , F 162, S 8, H M 68758, I/A 7 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-28
Empresa: AMEZCAS SA
Administrador Unico
- Amez Marcos Modesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4139 , F 162, S 8, H M 68758, I/A 7 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-28
Empresa: AMEZCAS SA
Administrador Unico
- Amez Marcos Modesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4139 , F 161, S 8, H M 68758, I/A 6 (27/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-128-28
Información de AMEZ MARCOS MODESTO
Mostramos los datos de AMEZ MARCOS MODESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AMEZ MARCOS MODESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos