INSTITUTO ABIO AIE - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Cardenal Herrera Oria, 51
Código Postal 28034
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social INSTITUTO ABIO AIE
CIF V85571651
Capital Social 33000.0 Euros
Fecha de Constitución 11/11/2008
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INSTITUTO ABIO AIE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTITUTO ABIO AIE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diego Lastra Manuela | Presidente | 27/01/2009 | 11/04/2013 |
Diego Lastra Manuela | Consejero | 27/01/2009 | 11/04/2013 |
Diego Lastra Manuela | Apoderado | 27/01/2009 | 11/04/2013 |
Galatas Martinez Cristina | Consejero | 27/01/2009 | 11/04/2013 |
Galatas Martinez Cristina | Director General | 27/01/2009 | 11/04/2013 |
Galatas Martinez Cristina | Apoderado | 27/01/2009 | 11/04/2013 |
Galatas Martinez Cristina | Liquidador | 11/04/2013 | 11/04/2013 |
Mateos Rubio Vanesa | Secretario No Consejero | 27/01/2009 | 11/04/2013 |
Mateos Rubio Vanesa | Secretario | 11/04/2013 | |
Vela Olmo Carmen | Vicepresidente | 27/01/2009 | 11/04/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INSTITUTO ABIO AIE
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26374 , F 36, S 8, H M 475265, I/A 4 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26374 , F 36, S 8, H M 475265, I/A 4 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26374 , F 36, S 8, H M 475265, I/A 4 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-28
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26374 , F 36, S 8, H M 475265, I/A 4 (11/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-73-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-72-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-72-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26374 , F 36, S 8, H M 475265, I/A 3 (05/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-52-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26374 , F 34, S 8, H M 475265, I/A 2 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-28
Consejero
Director General
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26374 , F 31, S 8, H M 475265, I/A 1 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-28
Dirección:C/ CARDENAL HERRERA ORIA 51 (MADRID)
Comienzo de operaciones:11/11/08
Capital:33.000,00 Euros
Objeto social:LA PRESTACION DE SERVICIOS DE FORMACION Y LA COORDINACION DE PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PREFERENTEMENTE EN LAS AREAS DE BIOTECNOLOGIA , SANIDAD, ALIMENTACION Y MEDIO AMBIENTE.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26374 , F 31, S 8, H M 475265, I/A 1 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-28