GALATAS MARTINEZ CRISTINA
Informe ejecutivo de GALATAS MARTINEZ CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GALATAS MARTINEZ CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HISPANAGAR SA | Secretario | 15/03/2024 | |
HISPANAGAR SA | Consejero Delegado Solidario | 15/03/2024 | |
HISPANAGAR SA | Consejero | 15/03/2024 | |
ESTARTAP INVERSIONES SL | Consejero Delegado Solidario | 11/01/2022 | |
ESTARTAP INVERSIONES SL | Presidente | 11/01/2022 | |
ESTARTAP INVERSIONES SL | Consejero | 11/01/2022 | |
INININ SL | Consejero Delegado | 08/01/2021 | |
INININ SL | Consejero | 08/01/2021 | |
NAVALCOR SA | Apoderado Solidario | 16/12/2019 | |
CAMARGO EXPORT SL | Administrador Unico | 14/06/2016 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GALATAS MARTINEZ CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GALATAS MARTINEZ CRISTINA
Empresa: HISPANAGAR SA
Consejero Delegado Solidario
- Diaz De La Fuente Del Campo Antonio Eleuterio
- Galatas Martinez Cristina
- Galatas Martinez Pedro
Consejero
- Diaz De La Fuente Del Campo Antonio Eleuterio
- Galatas Martinez Cristina
- Galatas Martinez Pedro
Presidente
Secretario
- Galatas Martinez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16237 , F 208, S 8, H M 83269, I/A 98 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-28
Empresa: HISPANAGAR SA
Consejero Delegado Solidario
- Diaz De La Fuente Del Campo Antonio Eleuterio
- Galatas Martinez Cristina
- Galatas Martinez Pedro
Consejero
- Diaz De La Fuente Del Campo Antonio Eleuterio
- Galatas Martinez Cristina
- Galatas Martinez Pedro
Presidente
Secretario
- Galatas Martinez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16237 , F 208, S 8, H M 83269, I/A 98 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-59-28
Empresa: ESTARTAP INVERSIONES SL
Consejero Delegado Solidario
- Diaz De La Fuente Del Campo Antonio Eleuterio
- Galatas Martinez Cristina
- Galatas Martinez Pedro
Consejero
- Diaz De La Fuente Del Campo Antonio Eleuterio
- Galatas Martinez Cristina
- Galatas Martinez Pedro
Presidente
- Galatas Martinez Cristina
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42907 , F 62, S 8, H M 758520, I/A 1 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-28
Empresa: INVERSIONES PRONA SA
Administrador Unico
- Galatas Martinez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4866 , F 175, S 8, H M 79921, I/A 40 (03/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-237-28
Empresa: HISPANLAB SA
Administrador Unico
- Galatas Martinez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6519 , F 219, S 8, H M 106148, I/A 29 (21/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-100-28
Empresa: INININ SL
Consejero Delegado
- Galatas Martinez Cristina
Consejero
- Galatas Martinez Cristina
- Galatas Martinez Maria Luisa
- Galatas Martinez Pablo
- Galatas Martinez Pedro
- Galatas Rovira Fernando
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41302 , F 150, S 8, H M 732082, I/A 1 (08/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-28
Empresa: ASAHITEC INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Galatas Martinez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24824 , F 20, S 8, H M 446822, I/A 3 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-240-28
Empresa: PRODUCTOS NATURALES DEL MAR SA
Administrador Unico
- Galatas Martinez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17386 , F 214, S 8, H M 79916, I/A 74 (24/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-125-28
Empresa: NAVALCOR SA
Apoderado Solidario
- Galatas Martinez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4866 , F 137, S 8, H M 79918, I/A 17 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-244-28
Empresa: HISPANAGAR SA
Consejero Delegado Solidario
- Fernandez Diaz Luis Javier
- Galatas Martinez Cristina
- Janer Otero Agustin
Consejero
- Fernandez Diaz Luis Javier
- Galatas Martinez Cristina
- Janer Otero Agustin
Presidente
Secretario
- Galatas Martinez Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16237 , F 204, S 8, H M 83269, I/A 88 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-28
VER MAS ACTOS
Información de GALATAS MARTINEZ CRISTINA
Mostramos los datos de GALATAS MARTINEZ CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GALATAS MARTINEZ CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos