SEA TEMPLE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Victoria Peña, 2
Código Postal 07009
Municipio Palma
Provincia Illes Balears
Razón Social SEA TEMPLE SL
CIF B57696387
Capital Social 3243060.0 Euros
Fecha de Constitución 07/02/2011
Nombres Anteriores
- INSTITUT FUR INTERNATIONALES STEUERRECHT SL
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE SEA TEMPLE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEA TEMPLE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Hager Beatrix | Administrador Solidario | 09/11/2012 | 01/02/2023 |
Hager Peter Wilhelm Oswald | Administrador Solidario | 09/11/2012 | 01/02/2023 |
Hager Peter Wilhelm Oswald | Liquidador | 01/02/2023 | 01/02/2023 |
Hellwege Sabine | Apoderado | 01/02/2023 | 01/02/2023 |
Plattes Wilhelm | Administrador Solidario | 21/02/2011 | 09/11/2012 |
Plattes Yvonne | Administrador Solidario | 21/02/2011 | 09/11/2012 |
PLATTESGROUP SL | Socio Unico | 21/02/2011 | 09/11/2012 |
ACTOS BORME DE SEA TEMPLE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 192, S 8, H PM 67049, I/A 5 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 192, S 8, H PM 67049, I/A 5 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 192, S 8, H PM 67049, I/A 5 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 192, S 8, H PM 67049, I/A 5 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-07
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 192, S 8, H PM 67049, I/A 5 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-07
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.240.060,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.243.060,00 | Euros |
Porcentaje: | 108.002,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 192, S 8, H PM 67049, I/A 4 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-07
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 192, S 8, H PM 67049, I/A 3 (01/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-27-07
- La tenencia, administración, explotación, compraventa, arrendamiento, promoción y construcción de todo tipo de bienes inmuebles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 191, S 8, H PM 67049, I/A 2 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-07
- C/ VICTORIA PEÑA 2 2º A (PALMA DE MALLORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 191, S 8, H PM 67049, I/A 2 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-07
- SEA TEMPLE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2450 , F 191, S 8, H PM 67049, I/A 2 (09/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-07