INSTITUT CATALA DE CIRURGIA REFRACTIVA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pau Alcover, 67
Código Postal 08017
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social INSTITUT CATALA DE CIRURGIA REFRACTIVA SL
CIF B61678900
Actividad Otras actividades sanitarias
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Escude Blasi Mireia
VINCULACIONES DE INSTITUT CATALA DE CIRURGIA REFRACTIVA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTITUT CATALA DE CIRURGIA REFRACTIVA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Escude Blasi Mireia | Administrador Unico | 09/02/2023 | 20/07/2023 |
Vila Raventos Aleix | Apoderado Solidario | 11/08/2021 | 20/07/2023 |
Duch Mestre Francisco De Asis | Consejero | 09/02/2023 | |
Escude Blasi Mireia | Apoderado Solidario | 07/11/2016 | 09/02/2023 |
Escude Blasi Mireia | Consejero Delegado Solidario | 25/01/2022 | 09/02/2023 |
Escude Blasi Mireia | Consejero | 25/01/2022 | 09/02/2023 |
Escude Blasi Mireia | Apoderado Solidario | 25/01/2022 | 09/02/2023 |
Escude Blasi Mireia | Presidente | 25/01/2022 | 09/02/2023 |
Marti Julia Maria Mercedes | Apoderado Solidario | 25/01/2022 | 09/02/2023 |
Marti Julia Maria Mercedes | Secretario | 09/02/2023 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INSTITUT CATALA DE CIRURGIA REFRACTIVA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30907 , F 66, S 8, H B 180412, I/A 10 (20/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-143-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SIENDO EL SOCIO UNICO "INSTITUT CATALA DE RETINA, S.L."
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30907 , F 66, S 8, H B 180412, I/A 9 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30907 , F 66, S 8, H B 180412, I/A 9 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-08
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30907 , F 66, S 8, H B 180412, I/A 9 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-08
Apoderado Solidario
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30907 , F 65, S 8, H B 180412, I/A 8 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30907 , F 65, S 8, H B 180412, I/A 8 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30907 , F 65, S 8, H B 180412, I/A 7 (11/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-159-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30907 , F 64, S 8, H B 180412, I/A 6 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-212-08