ESCUDE BLASI MIREIA
Informe ejecutivo de ESCUDE BLASI MIREIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ESCUDE BLASI MIREIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUT CATALA DE RETINA SL | Consejero Delegado Solidario | 29/03/2023 | |
INSTITUT CATALA DE RETINA SL | Consejero Delegado Solidario | 02/02/2022 | |
INSTITUT CATALA DE RETINA SL | Consejero | 02/02/2022 | |
INSTITUT CATALA DE RETINA SL | Apoderado Solidario | 02/02/2022 | |
INSTITUT CATALA DE RETINA SL | Consejero | 11/02/2011 |
VINCULACIONES DE ESCUDE BLASI MIREIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ESCUDE BLASI MIREIA
Empresa: INSTITUT CATALA DE RETINA SL
Consejero Delegado Solidario
- Escude Blasi Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47941 , F 62, S 8, H B 42425, I/A 33 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-67-08
Administrador Unico
- Escude Blasi Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30907 , F 66, S 8, H B 180412, I/A 9 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-08
Apoderado Solidario
- Escude Blasi Mireia
- Marti Julia Maria Mercedes
Consejero Delegado Solidario
- Escude Blasi Mireia
Consejero
- Duch Mestre Francisco De Asis
- Escude Blasi Mireia
- Marti Julia Maria Mercedes
Presidente
- Escude Blasi Mireia
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30907 , F 66, S 8, H B 180412, I/A 9 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-34-08
Empresa: INSTITUT CATALA DE RETINA SL
Apoderado Solidario
- Escude Blasi Mireia
- Escude Gonzalez Maria Mercedes
Consejero Delegado Solidario
- Escude Blasi Mireia
Consejero
- Escude Blasi Mireia
- Escude Gonzalez Maria Mercedes
- Marti Escude Anna
- Marti Escude Merce
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47941 , F 61, S 8, H B 42425, I/A 32 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-08
Empresa: INSTITUT CATALA DE RETINA SL
Consejero Delegado
- Escude Blasi Mireia
- Marti Bonet Ramon
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47941 , F 61, S 8, H B 42425, I/A 32 (02/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-28-08
Apoderado Solidario
- Escude Blasi Mireia
- Marti Julia Maria Mercedes
Consejero Delegado Solidario
- Escude Blasi Mireia
Consejero
- Escude Blasi Mireia
Presidente
- Escude Blasi Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30907 , F 65, S 8, H B 180412, I/A 8 (25/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-21-08
Apoderado Solidario
- Escude Blasi Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30907 , F 64, S 8, H B 180412, I/A 6 (07/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-218-08
Liquidador
- Escude Blasi Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43220 , F 14, S 8, H B 427634, I/A 2 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-08
Administrador Unico
Liquidador
- Escude Blasi Mireia
REPR.143 RRM
- Escude Blasi Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43220 , F 14, S 8, H B 427634, I/A 2 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Escude Blasi Mireia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43220 , F 12, S 8, H B 427634, I/A 1 (08/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-117-08
VER MAS ACTOS
Información de ESCUDE BLASI MIREIA
Mostramos los datos de ESCUDE BLASI MIREIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ESCUDE BLASI MIREIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos