INSTALACIONES SUAVAL SL - EXTINGUIDA
Razón Social INSTALACIONES SUAVAL SL
CIF B33336058
Capital Social 267445.0 Euros
Actividad Otras instalaciones en obras de construcción
Página Web www.suaval.com
Órgano Administración Administrador único
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE INSTALACIONES SUAVAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTALACIONES SUAVAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Coloma Campal Cesar | Apoderado Mancomunado | 06/10/2015 | 25/04/2024 |
Coloma Campal Cesar | Apoderado Solidario | 22/09/2015 | 25/04/2024 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 29/04/2016 | 25/04/2024 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor de Cuentas Consolidado | 29/04/2016 | 25/04/2024 |
Suarez-valdes Suarez Jose Guillermo | Liquidador | 22/08/2023 | 25/04/2024 |
Villar Rubio Elisa | Apoderado Solidario | 06/10/2015 | 25/04/2024 |
Villar Rubio Elisa | Apoderado Mancomunado | 06/10/2015 | 25/04/2024 |
Suarez-valdes Suarez Jose Guillermo | Administrador Unico | 11/08/2015 | 22/08/2023 |
Aznar Portoles Fernando | Apoderado Solidario | 06/10/2015 | 17/06/2020 |
Aznar Portoles Fernando | Apoderado Mancomunado | 06/10/2015 | 17/06/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INSTALACIONES SUAVAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1132 , F 223, S 8, H AS 2262, I/A 27 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1132 , F 223, S 8, H AS 2262, I/A 27 (25/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-86-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1132 , F 223, S 8, H AS 2262, I/A 26 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-33
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1132 , F 223, S 8, H AS 2262, I/A 26 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-33
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1132 , F 223, S 8, H AS 2262, I/A 26 (22/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-164-33
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1132 , F 223, S 8, H AS 2262, I/A 25 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-33
Auditor de Cuentas Consolidado
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1132 , F 222, S 8, H AS 2262, I/A 24 (30/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-87-33
Auditor de Cuentas Consolidado
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1132 , F 222, S 8, H AS 2262, I/A 23 (29/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-33
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1132 , F 221, S 8, H AS 2262, I/A 22 (06/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-199-33
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1132 , F 220, S 8, H AS 2262, I/A 20 (22/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-187-33