AZNAR PORTOLES FERNANDO
Informe ejecutivo de AZNAR PORTOLES FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE AZNAR PORTOLES FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESTION DE PATRIMONIO GRUPOFSP SL | Apoderado Solidario | 20/04/2023 | |
INTEGRACION ASTURIANA DE TELECOMUNICACIONES SL | Apoderado Solidario | 20/04/2023 | |
INTEGRACION EUROPEA DE ENERGIA SA | Apoderado Solidario | 20/04/2023 |
VINCULACIONES DE AZNAR PORTOLES FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE AZNAR PORTOLES FERNANDO
Empresa: INTEGRACION EUROPEA DE ENERGIA SA
Apoderado Solidario
- Aznar Portoles Fernando
- Perez Garcia Alberto
- Riaño Nieto Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4016 , F 114, S 8, H AS 44879, I/A 12 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-33
Apoderado Solidario
- Aznar Portoles Fernando
- Perez Garcia Alberto
- Riaño Nieto Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3359 , F 39, S 8, H AS 32551, I/A 10 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-33
Empresa: GESTION DE PATRIMONIO GRUPOFSP SL
Apoderado Solidario
- Aznar Portoles Fernando
- Perez Garcia Alberto
- Riaño Nieto Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3914 , F 52, S 8, H AS 42656, I/A 8 (20/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-83-33
Empresa: AISLAMIENTOS SUAVAL SA
Apoderado Mancomunado
- Aznar Portoles Fernando
Apoderado Solidario
- Aznar Portoles Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4270 , F 201, S 8, H AS 5842, I/A 60 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-33
Empresa: AISLAMIENTOS SUAVAL SA
Vicesecretario No Consejero
- Aznar Portoles Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4270 , F 201, S 8, H AS 5842, I/A 60 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-33
Empresa: INSTALACIONES SUAVAL SL
Apoderado Mancomunado
- Aznar Portoles Fernando
Apoderado Solidario
- Aznar Portoles Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1132 , F 223, S 8, H AS 2262, I/A 25 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-33
Empresa: WANNER TECHNICAL INSULATION SA
Apoderado Mancomunado
- Aznar Portoles Fernando
Apoderado
- Aznar Portoles Fernando
- Aznar Portoles Fernando
- Aznar Portoles Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34276 , F 71, S 8, H M 98844, I/A 200 (17/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-120-28
Empresa: WANNER TECHNICAL INSULATION SA
Apoderado
- Aznar Portoles Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34276 , F 67, S 8, H M 98844, I/A 196 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-25-28
Empresa: AISLAMIENTOS SUAVAL SA
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Aznar Portoles Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4270 , F 199, S 8, H AS 5842, I/A 55 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-33
Empresa: AISLAMIENTOS SUAVAL SA
Secretario No Consejero
- Aznar Portoles Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4270 , F 199, S 8, H AS 5842, I/A 55 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-33
VER MAS ACTOS
Información de AZNAR PORTOLES FERNANDO
Mostramos los datos de AZNAR PORTOLES FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de AZNAR PORTOLES FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos