INSTALACIONES ELECTRICAS MORENO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle San Vicente de Paul, 1
Código Postal 44760
Municipio Utrillas
Provincia Teruel
Razón Social INSTALACIONES ELECTRICAS MORENO SL
CIF B44014579
Actividad Instalaciones eléctricas
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INSTALACIONES ELECTRICAS MORENO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSTALACIONES ELECTRICAS MORENO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Latorre Blesa Andresa Maria Isabel | Vicepresidente | 05/08/2013 | 30/12/2019 |
Latorre Blesa Andresa Maria Isabel | Consejero | 05/08/2013 | 30/12/2019 |
Moreno Latorre Maria Teresa | Secretario | 08/02/2017 | 30/12/2019 |
Moreno Latorre Maria Teresa | Consejero Delegado | 08/02/2017 | 30/12/2019 |
Moreno Latorre Maria Teresa | Consejero | 08/02/2017 | 30/12/2019 |
Moreno Latorre Maria Teresa | Liquidador | 30/12/2019 | 30/12/2019 |
Moreno Moreno Francisco | Apoderado | 08/04/2014 | 30/12/2019 |
Moreno Moreno Francisco | Apoderado | 10/02/2010 | 30/12/2019 |
Moreno Moreno Francisco | Presidente | 05/08/2013 | 30/12/2019 |
Moreno Moreno Francisco | Consejero | 05/08/2013 | 30/12/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INSTALACIONES ELECTRICAS MORENO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155, L 155, F 16, S 8, H TE 557, I/A 12 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-25-44
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155, L 155, F 16, S 8, H TE 557, I/A 12 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-25-44
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155, L 155, F 16, S 8, H TE 557, I/A 12 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-25-44
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155, L 155, F 16, S 8, H TE 557, I/A 12 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-25-44
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155, L 155, F 16, S 8, H TE 557, I/A 11 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-44
Consejero Delegado
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155, L 155, F 16, S 8, H TE 557, I/A 11 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-44
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155, L 155, F 5, S 8, H TE 557, I/A 10 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-86-44
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155, L 155, F 5, S 8, H TE 557, I/A 9 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-44
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155, L 155, F 5, S 8, H TE 557, I/A 9 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-44
- Otras modificaciones estatutarias: Se modifica la redacción del artículo 19º de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155, L 155, F 5, S 8, H TE 557, I/A 8 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-44