LATORRE BLESA ANDRESA MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de LATORRE BLESA ANDRESA MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE LATORRE BLESA ANDRESA MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTRICIDAD Y SERVICIOS DE UTRILLAS SL | Secretario | 07/09/2020 | |
ELECTRICIDAD Y SERVICIOS DE UTRILLAS SL | Consejero Delegado | 07/09/2020 | |
ELECTRICIDAD Y SERVICIOS DE UTRILLAS SL | Vicepresidente | 05/08/2013 | |
ELECTRICIDAD Y SERVICIOS DE UTRILLAS SL | Consejero | 05/08/2013 | |
MORENO LATORRE SL | Administrador Solidario | 05/02/2010 |
VINCULACIONES DE LATORRE BLESA ANDRESA MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LATORRE BLESA ANDRESA MARIA ISABEL
Empresa: HOTEL VILLA DE UTRILLAS SA
Consejero Delegado
- Latorre Blesa Andresa Maria Isabel
Consejero
- Latorre Blesa Andresa Maria Isabel
- Moreno Latorre Maria Teresa
- Moreno Moreno Francisco
Presidente
Secretario
- Latorre Blesa Andresa Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4188 , F 67, S 8, H Z 17925, I/A 17 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-213-50
Empresa: HOTEL VILLA DE UTRILLAS SA
Consejero Delegado
- Latorre Blesa Andresa Maria Isabel
Consejero
- Latorre Blesa Andresa Maria Isabel
- Moreno Latorre Maria Teresa
- Moreno Moreno Francisco
Presidente
Secretario
- Latorre Blesa Andresa Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4188 , F 67, S 8, H Z 17925, I/A 16 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-212-50
Consejero Delegado
- Latorre Blesa Andresa Maria Isabel
Secretario
- Latorre Blesa Andresa Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 217, L 217, F 28, S 8, H TE 3951, I/A 7 (07/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-184-44
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS MORENO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Latorre Blesa Andresa Maria Isabel
- Moreno Latorre Maria Teresa
- Moreno Moreno Francisco
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Latorre Blesa Andresa Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155, L 155, F 16, S 8, H TE 557, I/A 12 (30/12/2019)
CVE: BORME-A-2020-25-44
Consejero Delegado
Consejero
- Latorre Blesa Andresa Maria Isabel
- Moreno Latorre Joaquin Francisco
- Moreno Moreno Francisco
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Latorre Blesa Andresa Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 217, L 217, F 27, S 8, H TE 3951, I/A 4 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-179-44
Administrador Unico
- Latorre Blesa Andresa Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 217, L 217, F 27, S 8, H TE 3951, I/A 4 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-179-44
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS MORENO SL
Consejero Delegado
Consejero
- Latorre Blesa Andresa Maria Isabel
- Moreno Latorre Joaquin Francisco
- Moreno Moreno Francisco
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Latorre Blesa Andresa Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155, L 155, F 5, S 8, H TE 557, I/A 9 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-44
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS MORENO SL
Administrador Unico
- Latorre Blesa Andresa Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155, L 155, F 5, S 8, H TE 557, I/A 9 (05/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-44
Empresa: INSTALACIONES ELECTRICAS MORENO SL
Administrador Unico
- Latorre Blesa Andresa Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 155, L 155, F 4, S 8, H TE 557, I/A 6 (10/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-35-44
Empresa: MORENO LATORRE SL
Administrador Solidario
- Latorre Blesa Andresa Maria Isabel
- Moreno Moreno Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2022 , F 131, S 8, H Z 885, I/A 5 (05/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-31-50
Información de LATORRE BLESA ANDRESA MARIA ISABEL
Mostramos los datos de LATORRE BLESA ANDRESA MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LATORRE BLESA ANDRESA MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos