INSITU MOVILES SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA DE LOS ROSALES 42 - EDIFICIO NOVOSUR NAVE 005
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social INSITU MOVILES SL
CIF B86166758
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Comercio al por mayor de equipos electrónicos y de telecomunicaciones y sus componentes
Fecha de Constitución 01/03/2011
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario GLOBAL MOAB SL
VINCULACIONES DE INSITU MOVILES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INSITU MOVILES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bayley Trevor Keith | Consejero | 15/04/2014 | 06/06/2018 |
Caballero De La Vega Nuria | Apoderado | 27/02/2013 | 06/06/2018 |
GLOBAL MOAB SL | Socio Unico | 15/04/2014 | 06/06/2018 |
Lacolino Tiziana | Consejero | 13/06/2017 | 06/06/2018 |
Macdonald Carver John Sutart | Apoderado | 15/04/2014 | 06/06/2018 |
Navarro Martinez-avial Gonzalo | Secretario No Consejero | 09/09/2016 | 06/06/2018 |
Ortiz Gonzalez Raul Antonio | Apoderado Mancomunado | 25/07/2014 | 06/06/2018 |
Ramirez Barragan Antonio Jesus | Apoderado Mancomunado | 25/07/2014 | 06/06/2018 |
Ramirez Barragan Antonio Jesus | Apoderado | 06/02/2015 | 06/06/2018 |
Rodriguez De Rivera Rico Jaime | Vicesecretario No Consejero | 09/09/2016 | 06/06/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INSITU MOVILES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37176 , F 11, S 8, H M 515664, I/A 17 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37176 , F 11, S 8, H M 515664, I/A 17 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-28
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37176 , F 11, S 8, H M 515664, I/A 17 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37176 , F 11, S 8, H M 515664, I/A 16 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28635 , F 31, S 8, H M 515664, I/A 15 (06/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-32-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28635 , F 31, S 8, H M 515664, I/A 14 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28635 , F 31, S 8, H M 515664, I/A 14 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/3
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28635 , F 31, S 8, H M 515664, I/A 13 (09/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-180-28
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28635 , F 30, S 8, H M 515664, I/A 12 (09/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-180-28
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28635 , F 30, S 8, H M 515664, I/A 12 (09/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-180-28