GLOBAL MOAB SL - EXTINGUIDA
Dirección social AVDA DE LOS ROSALES 42 NAVE 005 EDIFICIO NOVOSUR
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social GLOBAL MOAB SL
CIF B86959681
Capital Social 3600.0 Euros
Fecha de Constitución 07/03/2014
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario Redeem Holdings Limited
VINCULACIONES DE GLOBAL MOAB SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GLOBAL MOAB SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bayley Trevor Keith | Consejero | 09/04/2015 | 06/06/2018 |
Lacolino Tiziana | Consejero | 13/06/2017 | 06/06/2018 |
Macdonald Carver John Stuart | Apoderado Solidario | 13/04/2015 | 06/06/2018 |
Navarro Martinez-avial Gonzalo | Secretario No Consejero | 09/09/2016 | 06/06/2018 |
Ortiz Gonzalez Raul Antonio | Apoderado | 26/09/2014 | 06/06/2018 |
Ramirez Barragan Antonio Jesus | Apoderado | 26/09/2014 | 06/06/2018 |
Redeem Holdings Limited | Socio Unico | 07/04/2014 | 06/06/2018 |
Rodriguez De Rivera Rico Jaime | Vicesecretario No Consejero | 09/09/2016 | 06/06/2018 |
Sin Hernandez Maria Elena | Apoderado | 26/09/2014 | 06/06/2018 |
Tedcastle Oliver Jon | Consejero | 13/04/2015 | 06/06/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GLOBAL MOAB SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32055 , F 83, S 8, H M 576849, I/A 17 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32055 , F 83, S 8, H M 576849, I/A 17 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-28
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32055 , F 83, S 8, H M 576849, I/A 17 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32055 , F 83, S 8, H M 576849, I/A 16 (27/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-66-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32055 , F 83, S 8, H M 576849, I/A 15 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-27-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32055 , F 82, S 8, H M 576849, I/A 14 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32055 , F 82, S 8, H M 576849, I/A 14 (13/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-115-28
- AVDA DE LOS ROSALES 42 NAVE 005 EDIFICIO NOVOSUR (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32055 , F 82, S 8, H M 576849, I/A 13 (09/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-179-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5º. Domicilio social .--
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32055 , F 82, S 8, H M 576849, I/A 13 (09/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-179-28
- Otras modificaciones estatutarias: 25. -. Artículo de los estatutos: 25. Cierre del Ejercicio.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32055 , F 82, S 8, H M 576849, I/A 12 (09/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-179-28