REDEEM HOLDINGS LIMITED
Informe ejecutivo de REDEEM HOLDINGS LIMITED
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE REDEEM HOLDINGS LIMITED
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FOXWAY IBERICA SL | Socio Unico | 12/12/2018 | 10/11/2020 |
FOXWAY IBERICA SL | Socio Unico | 10/10/2017 | 06/06/2018 |
GLOBAL MOAB SL | Socio Unico | 07/04/2014 | 06/06/2018 |
VINCULACIONES DE REDEEM HOLDINGS LIMITED
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REDEEM HOLDINGS LIMITED
Empresa: REDEEM ESPAÑA SL
Nuevo Socio Único
- Redeem Holdings Limited
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26927 , F 224, S 8, H M 485274, I/A 23 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-28
Empresa: REDEEM ESPAÑA SL
Socio Único
- Redeem Holdings Limited
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32108 , F 72, S 8, H M 577841, I/A 8 (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-28
Empresa: GLOBAL MOAB SL
Nuevo Socio Único
- Redeem Holdings Limited
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32055 , F 77, S 8, H M 576849, I/A 2 (07/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-72-28
Información de REDEEM HOLDINGS LIMITED
Mostramos los datos de REDEEM HOLDINGS LIMITED que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REDEEM HOLDINGS LIMITED, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos