INNOVATIVE DESIGN CARELI GROUP SL - EXTINGUIDA
Dirección social POLIG INDUSTRIAL ELS SALANCONS 13
Municipio Sort
Provincia Lleida
Razón Social INNOVATIVE DESIGN CARELI GROUP SL
CIF B25787136
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 22/10/2014
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE INNOVATIVE DESIGN CARELI GROUP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INNOVATIVE DESIGN CARELI GROUP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Congost Moles Sergi | Liquidador Mancomunado | 01/07/2022 | 01/07/2022 |
Congost Moles Sergi | Administrador Mancomunado | 05/01/2015 | 01/07/2022 |
Sanchez Valero Sebastian | Liquidador Mancomunado | 01/07/2022 | 01/07/2022 |
Sanchez Valero Sebastian | Administrador Mancomunado | 05/01/2015 | 01/07/2022 |
Bergada Sabate Carme | Socio Unico | 04/11/2014 | 05/01/2015 |
Bergada Sabate Carme | Administrador Unico | 04/11/2014 | 05/01/2015 |
ACTOS BORME DE INNOVATIVE DESIGN CARELI GROUP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1399 , F 74, S 8, H L 28089, I/A 3 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-25
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1399 , F 74, S 8, H L 28089, I/A 3 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-25
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1399 , F 74, S 8, H L 28089, I/A 3 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-25
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1399 , F 74, S 8, H L 28089, I/A 3 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-132-25
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1399 , F 73, S 8, H L 28089, I/A 2 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-25
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1399 , F 73, S 8, H L 28089, I/A 2 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1399 , F 73, S 8, H L 28089, I/A 2 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-25
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1399 , F 73, S 8, H L 28089, I/A 2 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1399 , F 70, S 8, H L 28089, I/A 1 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-25
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1399 , F 70, S 8, H L 28089, I/A 1 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-25