BERGADA SABATE CARME
Informe ejecutivo de BERGADA SABATE CARME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERGADA SABATE CARME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BERONDA 2005 SL | Administrador Unico | 18/01/2011 |
VINCULACIONES DE BERGADA SABATE CARME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERGADA SABATE CARME
Empresa: INNOVATIVE DESIGN CARELI GROUP SL
Administrador Unico
- Bergada Sabate Carme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1399 , F 73, S 8, H L 28089, I/A 2 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-25
Empresa: INNOVATIVE DESIGN CARELI GROUP SL
Administrador Unico
- Bergada Sabate Carme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1399 , F 70, S 8, H L 28089, I/A 1 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-25
Empresa: INNOVATIVE DESIGN CARELI GROUP SL
Socio Único
- Bergada Sabate Carme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1399 , F 70, S 8, H L 28089, I/A 1 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-25
Empresa: BERONDA 2005 SL
Administrador Unico
- Bergada Sabate Carme
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 961 , F 28, S 8, H L 18771, I/A 5 (18/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-21-25
Información de BERGADA SABATE CARME
Mostramos los datos de BERGADA SABATE CARME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERGADA SABATE CARME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos