INNOVA GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Cuba, 2
Código Postal 41011
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social INNOVA GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS SL
CIF B91587493
Capital Social 42000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 07/09/2006
Nombres Anteriores
- INNOVA ENERGIA TERMOSOLAR SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor GATT AUDITORES SL
VINCULACIONES DE INNOVA GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INNOVA GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GATT AUDITORES SL | Auditor | 08/04/2015 | 26/01/2023 |
Silva Viguera Mercedes | Liquidador Unico | 14/02/2019 | 26/01/2023 |
Molina Valdes Francisco Javier | Administrador Solidario | 20/03/2013 | 14/02/2019 |
Silva Viguera Jose Guillermo | Administrador Solidario | 20/03/2013 | 14/02/2019 |
Gonzalez De Castro Carlos | Administrador Unico | 17/01/2013 | 20/03/2013 |
ACTOS BORME DE INNOVA GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5634 , F 145, S 8, H SE 95766, I/A 6 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5634 , F 145, S 8, H SE 95766, I/A 6 (26/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-25-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5634 , F 145, S 8, H SE 95766, I/A 5 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-41
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5634 , F 145, S 8, H SE 95766, I/A 5 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5634 , F 145, S 8, H SE 95766, I/A 5 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5634 , F 145, S 8, H SE 95766, I/A 5 (14/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-36-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: MODIFICADO EL ARTICULO 5º DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5634 , F 144, S 8, H SE 95766, I/A 4 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-41
Capital Anterior: | 24.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 18.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 42.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 75,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5634 , F 144, S 8, H SE 95766, I/A 4 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-41
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5634 , F 144, S 8, H SE 95766, I/A 4 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-70-41
Empresa: INNOVA ENERGIA TERMOSOLAR SL
- INNOVA GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5634 , F 143, S 8, H SE 95766, I/A 3 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-41