INNOARS GLOBAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Sant Pere Alcantara, 46
Código Postal 07760
Municipio Ciutadella de Menorca
Provincia Illes Balears
Mapa Ver Mapa
Razón Social INNOARS GLOBAL SL
CIF B57738932
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Actividades de contabilidad, teneduría de libros, auditoría y asesoría fiscal
Fecha de Constitución 03/01/2012
Nombres Anteriores
- INNOARS MENORCA SL
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INNOARS GLOBAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INNOARS GLOBAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Moncada Pons Carlos | Administrador Unico | 28/06/2016 | 08/08/2016 |
Moncada Pons Carlos | Socio Unico | 08/07/2016 | 08/08/2016 |
Moncada Pons Carlos | Liquidador | 08/08/2016 | 08/08/2016 |
Moncada Pons Carlos | Administrador Solidario | 04/01/2012 | 28/06/2016 |
Robsy Petrus Eduardo | Administrador Solidario | 04/01/2012 | 28/06/2016 |
ACTOS BORME DE INNOARS GLOBAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 7, S 8, H IM 5651, I/A 5 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-07
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 7, S 8, H IM 5651, I/A 5 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-07
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 7, S 8, H IM 5651, I/A 5 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-07
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 7, S 8, H IM 5651, I/A 5 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-07
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 7, S 8, H IM 5651, I/A 5 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-167-07
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 7, S 8, H IM 5651, I/A 4 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-07
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 7, S 8, H IM 5651, I/A 3 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-07
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 7, S 8, H IM 5651, I/A 3 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-07
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 7, S 8, H IM 5651, I/A 3 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-07
Empresa: INNOARS MENORCA SL
- C/ SANT PERE ALCANTARA 46 (CIUTADELLA DE MENORCA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 134 , F 7, S 8, H IM 5651, I/A 2 (17/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-207-07