INMUEBLES BARBUDO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alvarado, 26
Código Postal 28039
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social INMUEBLES BARBUDO SL
CIF B28414035
Capital Social 47792.48 Euros
Nombres Anteriores
- INMUEBLES BARBUDO SA
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INMUEBLES BARBUDO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMUEBLES BARBUDO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Sanchez Barbudo Marton Adela Maria | Consejero Delegado Mancomunado | 31/03/2011 | 22/01/2018 |
Sanchez Barbudo Marton Adela Maria | Consejero | 31/03/2011 | 22/01/2018 |
Sanchez Barbudo Marton Adela Maria | Liquidador | 22/01/2018 | 22/01/2018 |
Sanchez Barbudo Marton Antonio | Secretario | 31/03/2011 | 22/01/2018 |
Sanchez Barbudo Marton Antonio | Consejero Delegado Mancomunado | 31/03/2011 | 22/01/2018 |
Sanchez Barbudo Marton Antonio | Consejero | 31/03/2011 | 22/01/2018 |
Sanchez Barbudo Marton Francisco Javier | Presidente | 31/03/2011 | 22/01/2018 |
Sanchez Barbudo Marton Francisco Javier | Consejero Delegado Mancomunado | 31/03/2011 | 22/01/2018 |
Sanchez Barbudo Marton Francisco Javier | Consejero | 31/03/2011 | 22/01/2018 |
Sanchez Barbudo Marton Juan Carlos | Consejero Delegado Mancomunado | 31/03/2011 | 22/01/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INMUEBLES BARBUDO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20734 , F 225, S 8, H M 100929, I/A 19 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20734 , F 225, S 8, H M 100929, I/A 19 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20734 , F 225, S 8, H M 100929, I/A 19 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20734 , F 225, S 8, H M 100929, I/A 19 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Empresa: INMUEBLES BARBUDO SA
- SE MODIFICAN Y REFUNDEN LOS ESTATUTOS SOCIALES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20734 , F 223, S 8, H M 100929, I/A 18 (31/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-28
Empresa: INMUEBLES BARBUDO SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20734 , F 223, S 8, H M 100929, I/A 18 (31/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-28
Empresa: INMUEBLES BARBUDO SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20734 , F 223, S 8, H M 100929, I/A 18 (31/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-28
Empresa: INMUEBLES BARBUDO SA
- Denominación y forma adoptada: INMUEBLES BARBUDO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20734 , F 223, S 8, H M 100929, I/A 18 (31/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-28
Empresa: INMUEBLES BARBUDO SA
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-216-28
Empresa: INMUEBLES BARBUDO SA
Capital Anterior: | 91.810,63 | Euros |
Disminución de capital | 44.018,15 | Euros |
Capital Actual: | 47.792,48 | Euros |
Porcentaje: | 47,94 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20734 , F 222, S 8, H M 100929, I/A 17 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-9-28