SANCHEZ BARBUDO MARTON FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de SANCHEZ BARBUDO MARTON FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SANCHEZ BARBUDO MARTON FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BARGAS OBRAS 2005 SL | Administrador Unico | 12/02/2009 |
VINCULACIONES DE SANCHEZ BARBUDO MARTON FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANCHEZ BARBUDO MARTON FRANCISCO JAVIER
Empresa: BLUESTON AZUL PIEDRA SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Sanchez Barbudo Marton Adela
- Sanchez Barbudo Marton Antonio
- Sanchez Barbudo Marton Francisco Javier
- Sanchez Barbudo Marton Juan Carlos
Consejero
- Sanchez Barbudo Marton Adela
- Sanchez Barbudo Marton Antonio
- Sanchez Barbudo Marton Francisco Javier
- Sanchez Barbudo Marton Juan Carlos
Presidente
- Sanchez Barbudo Marton Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8219 , F 103, S 8, H M 132585, I/A 4 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-28
Empresa: INMUEBLES BARBUDO SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Sanchez Barbudo Marton Adela Maria
- Sanchez Barbudo Marton Antonio
- Sanchez Barbudo Marton Francisco Javier
- Sanchez Barbudo Marton Juan Carlos
Consejero
- Sanchez Barbudo Marton Adela Maria
- Sanchez Barbudo Marton Antonio
- Sanchez Barbudo Marton Francisco Javier
- Sanchez Barbudo Marton Juan Carlos
Presidente
- Sanchez Barbudo Marton Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20734 , F 225, S 8, H M 100929, I/A 19 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Empresa: BAY-200 SL
Consejero Delegado
- Sanchez Barbudo Marton Adela Maria
- Sanchez Barbudo Marton Antonio
- Sanchez Barbudo Marton Francisco Javier
- Sanchez Barbudo Marton Juan Carlos
Consejero
- Sanchez Barbudo Marton Adela Maria
- Sanchez Barbudo Marton Antonio
- Sanchez Barbudo Marton Francisco Javier
- Sanchez Barbudo Marton Juan Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20625 , F 101, S 8, H M 365156, I/A 7 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-16-28
Empresa: SPREKSVILLE SL
Consejero
- Sanchez Barbudo Marton Adela Maria
- Sanchez Barbudo Marton Antonio
- Sanchez Barbudo Marton Francisco Javier
- Sanchez Barbudo Marton Juan Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22735 , F 97, S 8, H M 406761, I/A 3 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-28
Empresa: INMUEBLES BARBUDO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Sanchez Barbudo Marton Adela Maria
- Sanchez Barbudo Marton Antonio
- Sanchez Barbudo Marton Francisco Javier
- Sanchez Barbudo Marton Juan Carlos
Consejero
- Sanchez Barbudo Marton Adela Maria
- Sanchez Barbudo Marton Antonio
- Sanchez Barbudo Marton Francisco Javier
- Sanchez Barbudo Marton Juan Carlos
Presidente
- Sanchez Barbudo Marton Francisco Javier
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20734 , F 223, S 8, H M 100929, I/A 18 (31/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-28
Empresa: INMUEBLES BARBUDO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Sanchez Barbudo Marton Adela
- Sanchez Barbudo Marton Antonio
- Sanchez Barbudo Marton Francisco Javier
- Sanchez Barbudo Marton Juan Carlos
Consejero
- Sanchez Barbudo Marton Adela
- Sanchez Barbudo Marton Antonio
- Sanchez Barbudo Marton Francisco Javier
- Sanchez Barbudo Marton Juan Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20734 , F 223, S 8, H M 100929, I/A 18 (31/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-71-28
Empresa: INMUEBLES BARBUDO SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Sanchez Barbudo Marton Adela
- Sanchez Barbudo Marton Antonio
- Sanchez Barbudo Marton Francisco Javier
- Sanchez Barbudo Marton Juan Carlos
Consejero
- Sanchez Barbudo Marton Adela
- Sanchez Barbudo Marton Antonio
- Sanchez Barbudo Marton Francisco Javier
- Sanchez Barbudo Marton Juan Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20734 , F 222, S 8, H M 100929, I/A 16 (31/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-28
Empresa: BARGAS OBRAS 2005 SL
Administrador Unico
- Sanchez Barbudo Marton Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21417 , F 71, S 8, H M 380885, I/A 2 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-28
Empresa: BARGAS OBRAS 2005 SL
Administrador Solidario
- Sanchez Barbudo Marton Francisco Javier
- Sanchez Barbudo Marton Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21417 , F 71, S 8, H M 380885, I/A 2 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-28
Información de SANCHEZ BARBUDO MARTON FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de SANCHEZ BARBUDO MARTON FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANCHEZ BARBUDO MARTON FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos