INMOBILIARIA VIVESA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jose Ortega y Gasset, 29
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social INMOBILIARIA VIVESA SA
CIF A28484160
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Propietario BANCO POPULAR ESPAÑOL SA
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA VIVESA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA VIVESA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Babio Martin Gerardo | Administrador Unico | 25/07/2012 | 08/11/2012 |
BANCO POPULAR ESPAÑOL SA | Socio Unico | 05/07/2012 | 08/11/2012 |
Fernandez Gomez Maria Del Carmen | Apoderado Mancomunado | 28/12/2011 | 08/11/2012 |
Fuentes Loro Yolanda | Apoderado Mancomunado | 28/12/2011 | 08/11/2012 |
Garcia Pozo Francisco Javier | Apoderado Mancomunado | 28/12/2011 | 08/11/2012 |
Garcia Sanchez Maria De Los Angeles | Apoderado Mancomunado | 28/12/2011 | 08/11/2012 |
Gerardo Babio Martin | Apoderado Mancomunado | 28/12/2011 | 08/11/2012 |
Guzman Diaz Silvia | Apoderado Mancomunado | 28/12/2011 | 08/11/2012 |
Jimenez Martin Fernando | Apoderado Mancomunado | 28/12/2011 | 08/11/2012 |
Babio Martin Gerardo | Apoderado Mancomunado | 07/04/2010 | 28/12/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA VIVESA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28734 , F 153, S 8, H M 59256, I/A 20 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28734 , F 153, S 8, H M 59256, I/A 20 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28734 , F 153, S 8, H M 59256, I/A 20 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28734 , F 153, S 8, H M 59256, I/A 20 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28734 , F 153, S 8, H M 59256, I/A 19 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-148-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28734 , F 153, S 8, H M 59256, I/A 18 (05/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-134-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3510 , F 219, S 8, H M 59256, I/A 17 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3510 , F 219, S 8, H M 59256, I/A 17 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-170-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-183-28