GERARDO BABIO MARTIN
Informe ejecutivo de GERARDO BABIO MARTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GERARDO BABIO MARTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
POPULAR CAPITAL SA | Apoderado Mancomunado | 15/02/2012 | 05/05/2022 |
INMOBILIARIA VIVESA SA | Apoderado Mancomunado | 28/12/2011 | 08/11/2012 |
VINCULACIONES DE GERARDO BABIO MARTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GERARDO BABIO MARTIN
Empresa: INMOBILIARIA VIVESA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28734 , F 153, S 8, H M 59256, I/A 20 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-223-28
Empresa: POPULAR CAPITAL SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27331 , F 225, S 8, H M 329290, I/A 39 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-40-28
Empresa: INMOBILIARIA VIVESA SA
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3510 , F 219, S 8, H M 59256, I/A 17 (28/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-6-28
Información de GERARDO BABIO MARTIN
Mostramos los datos de GERARDO BABIO MARTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GERARDO BABIO MARTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos