INMOBILIARIA TORRESBAR SA - EXTINGUIDA
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social INMOBILIARIA TORRESBAR SA
CIF A50035096
Capital Social 1129880.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA TORRESBAR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA TORRESBAR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Barbany Alfonso Alfonso | Apoderado Solidario | 21/12/2017 | |
Barbany Alfonso Antonio | Apoderado Solidario | 21/12/2017 | |
Barbany Alfonso Ignacio | Vicepresidente | 28/01/2015 | 21/12/2017 |
Barbany Alfonso Ignacio | Consejero | 28/01/2015 | 21/12/2017 |
Barbany Alfonso Ignacio | Apoderado Solidario | 21/12/2017 | |
Barbany Alfonso Javier | Secretario | 28/01/2015 | 21/12/2017 |
Barbany Alfonso Javier | Consejero | 28/01/2015 | 21/12/2017 |
Barbany Alfonso Javier | Apoderado Solidario | 21/12/2017 | |
Barbany Bailo Antonio | Presidente | 28/01/2015 | 21/12/2017 |
Barbany Bailo Antonio | Consejero | 28/01/2015 | 21/12/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA TORRESBAR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3455 , F 83, S 8, H Z 5239, I/A 12 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3455 , F 83, S 8, H Z 5239, I/A 12 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3455 , F 83, S 8, H Z 5239, I/A 12 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-50
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3455 , F 83, S 8, H Z 5239, I/A 12 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-50
Capital Anterior: | 1.063.770,00 | Euros |
Aumento de capital: | 66.110,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.129.880,00 | Euros |
Porcentaje: | 6,21 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3455 , F 83, S 8, H Z 5239, I/A 11 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-50
- Otras modificaciones estatutarias: "ARTICULO 19º.- La Sociedad estará regida, administrada y representada por un Consejo de Administración, el cual podrá conferir los apoderamientos que estime convenientes. El Consejo de Administración se compondrá de un número de Consejeros no inferior a tres ni superior a quince, nombrados por la
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3455 , F 83, S 8, H Z 5239, I/A 10 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-50
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3455 , F 83, S 8, H Z 5239, I/A 10 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-50
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3455 , F 83, S 8, H Z 5239, I/A 10 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-50
Capital Anterior: | 943.570,00 | Euros |
Aumento de capital: | 120.200,00 | Euros |
Capital Actual: | 1.063.770,00 | Euros |
Porcentaje: | 12,74 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1206 , F 64, S 8, H Z 5239, I/A 9 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-50
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-238-50