BARBANY ALFONSO ANTONIO
Informe ejecutivo de BARBANY ALFONSO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 21
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE BARBANY ALFONSO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PALACIO DE LA AUDIENCIA SL | Presidente | 24/04/2024 | |
PALACIO DE LA AUDIENCIA SL | Consejero | 24/04/2024 | |
PALACIO DE LA AUDIENCIA SL | Apoderado Solidario | 24/04/2024 | |
RIOVENIA SL | Apoderado Solidario | 10/07/2023 | |
PALACIO GAZTAMBIDE SL | Apoderado | 13/06/2023 | |
PALACIO GAZTAMBIDE SL | Consejero | 25/05/2023 | |
RIOVENIA SL | Apoderado Solidario | 16/07/2020 | |
INMOBILIARIA BARUAL SL | Apoderado Solidario | 16/07/2020 | |
CERNABY SL | Apoderado Solidario | 16/07/2020 | |
RIOVENIA SL | Presidente | 14/11/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE BARBANY ALFONSO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARBANY ALFONSO ANTONIO
Empresa: PALACIO DE LA AUDIENCIA SL
Apoderado Solidario
- Barbany Alfonso Alfonso
- Barbany Alfonso Antonio
- Barbany Alfonso Ignacio
- Barbany Alfonso Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4718 , F 4, S 8, H Z 73948, I/A 2 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-50
Empresa: PALACIO DE LA AUDIENCIA SL
Consejero
- Barbany Alfonso Alfonso
- Barbany Alfonso Antonio
- Barbany Alfonso Ignacio
Presidente
- Barbany Alfonso Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4718 , F 1, S 8, H Z 73948, I/A 1 (24/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-85-50
Empresa: RIOVENIA SL
Apoderado Solidario
- Barbany Alfonso Alfonso
- Barbany Alfonso Antonio
- Barbany Alfonso Ignacio
- Barbany Alfonso Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4138 , F 50, S 8, H Z 8596, I/A 13 (10/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-134-50
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 219, S 8, H Z 762, I/A 75 (06/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-132-50
Empresa: PALACIO GAZTAMBIDE SL
Apoderado
- Barbany Alfonso Antonio
- Barbany Alfonso Javier
- Rubio Munarriz Pablo
- Solana Galindo David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 109, S 8, H NA 42181, I/A 2 (13/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-31
Empresa: PALACIO GAZTAMBIDE SL
Consejero
- Barbany Alfonso Antonio
- Barbany Alfonso Javier
- Rubio Munarriz Pablo
- Solana Galindo David
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2107 , F 108, S 8, H NA 42181, I/A 1 (25/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-31
Empresa: RIOVENIA SA
Consejero
- Alfonso Gil Maria Pilar
- Barbany Alfonso Alfonso
- Barbany Alfonso Antonio
- Barbany Alfonso Ignacio
- Barbany Alfonso Javier
Presidente
- Barbany Alfonso Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3687 , F 67, S 8, H Z 8596, I/A 11 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-50
Empresa: GESTORA INMOBILIARIA ZARAGOZA SA
Administrador Unico
- Barbany Alfonso Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2321 , F 184, S 8, H Z 23387, I/A 6 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-50
Empresa: ALMACENES MIRAFLORES SA
Consejero
- Barbany Alfonso Antonio
- Barbany Alfonso Ignacio
- Barbany Alfonso Javier
Presidente
- Barbany Alfonso Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1653 , F 146, S 8, H Z 14068, I/A 10 (12/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-11-50
Empresa: RIOVENIA SA
Consejero
- Alfonso Gil Maria Pilar
- Barbany Alfonso Alfonso
- Barbany Alfonso Antonio
- Barbany Alfonso Ignacio
- Barbany Alfonso Javier
Presidente
- Barbany Alfonso Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3687 , F 67, S 8, H Z 8596, I/A 10 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-50
VER MAS ACTOS
Información de BARBANY ALFONSO ANTONIO
Mostramos los datos de BARBANY ALFONSO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARBANY ALFONSO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos