INMOBILIARIA NURI SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bergara, 23
Código Postal 20005
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social INMOBILIARIA NURI SA
CIF A31055635
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA NURI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA NURI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ibargoyen Cancio Ana Maria | Consejero Delegado Solidario | 01/07/2011 | 06/11/2018 |
Ibargoyen Cancio Ana Maria | Presidente | 01/07/2011 | 06/11/2018 |
Ibargoyen Cancio Ana Maria | Consejero | 01/07/2011 | 06/11/2018 |
Ibargoyen Cancio Guillermo | Consejero Delegado Solidario | 01/07/2011 | 06/11/2018 |
Ibargoyen Cancio Guillermo | Secretario | 01/07/2011 | 06/11/2018 |
Ibargoyen Cancio Guillermo | Consejero | 01/07/2011 | 06/11/2018 |
Ibargoyen Cancio Jose Manuel | Consejero Delegado Solidario | 01/07/2011 | 06/11/2018 |
Ibargoyen Cancio Jose Manuel | Vicepresidente | 01/07/2011 | 06/11/2018 |
Ibargoyen Cancio Jose Manuel | Consejero | 01/07/2011 | 06/11/2018 |
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA NURI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 51, S 8, H SS 31869, I/A 6 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 51, S 8, H SS 31869, I/A 6 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-20
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 51, S 8, H SS 31869, I/A 6 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-20
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 51, S 8, H SS 31869, I/A 5 (03/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-20
- Sociedades absorbidas: ARRETXENE SA
- Sociedades absorbidas: INMOBILIARIA LOIDI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 49, S 8, H SS 31869, I/A 4 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-191-20
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 48, S 8, H SS 31869, I/A 3 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-20
Consejero Delegado Solidario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2446 , F 48, S 8, H SS 31869, I/A 3 (01/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-205-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-194-31