INMOBILIARIA LOIDI SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Bergara, 23
Código Postal 20005
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social INMOBILIARIA LOIDI SA
CIF A20053112
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario INGUIZAR SL
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA LOIDI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA LOIDI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ibargoyen Cancio Ana Maria | Consejero Delegado Solidario | 15/10/2010 | 11/11/2013 |
Ibargoyen Cancio Ana Maria | Presidente | 15/10/2010 | 11/11/2013 |
Ibargoyen Cancio Ana Maria | Consejero | 15/10/2010 | 11/11/2013 |
Ibargoyen Cancio Guillermo | Consejero Delegado Solidario | 15/10/2010 | 11/11/2013 |
Ibargoyen Cancio Guillermo | Secretario | 15/10/2010 | 11/11/2013 |
Ibargoyen Cancio Guillermo | Consejero | 15/10/2010 | 11/11/2013 |
Ibargoyen Cancio Jose Manuel | Consejero Delegado Solidario | 15/10/2010 | 11/11/2013 |
Ibargoyen Cancio Jose Manuel | Vicepresidente | 15/10/2010 | 11/11/2013 |
Ibargoyen Cancio Jose Manuel | Consejero | 15/10/2010 | 11/11/2013 |
INGUIZAR SL | Socio Unico | 01/07/2013 | 11/11/2013 |
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA LOIDI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1252 , F 201, S 8, H SS 5083, I/A 14 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1252 , F 201, S 8, H SS 5083, I/A 14 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-20
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1252 , F 201, S 8, H SS 5083, I/A 14 (11/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-222-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1252 , F 201, S 8, H SS 5083, I/A 13 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-128-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-225-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-205-20
- C/ VERGARA 23 2º (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1252 , F 201, S 8, H SS 5083, I/A 12 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-20
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1252 , F 201, S 8, H SS 5083, I/A 12 (15/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-205-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-199-20