INMOBILIARIA MAYALEN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Manuel Girona, 62
Código Postal 08034
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social INMOBILIARIA MAYALEN SA
CIF A08312217
Actividad Promoción inmobiliaria
Página Web www.lallavedeoro.com
Órgano Administración Administradores solidarios
Auditor GIRONELLA VELASCO AUDITORES SAP
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA MAYALEN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA MAYALEN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chaparro Lopez Miguel | Apoderado | 16/01/2009 | 31/01/2012 |
De Santiago Muñoz Carlos | Apoderado | 16/01/2009 | 31/01/2012 |
Ferrer Nicolau Manuel | Apoderado | 16/01/2009 | 31/01/2012 |
Flores Pietx German | Apoderado | 16/01/2009 | 31/01/2012 |
GIRONELLA VELASCO AUDITORES SAP | Auditor | 07/11/2011 | 31/01/2012 |
GIRONELLA VELASCO AUDITORES SAP | Auditor | 03/08/2009 | 31/01/2012 |
Marsa Garcia Luis | Administrador Solidario | 13/04/2010 | 31/01/2012 |
Marsa Visay Ferran | Apoderado | 16/01/2009 | 31/01/2012 |
Marsa Visay Ferran | Administrador Solidario | 21/06/2011 | 31/01/2012 |
Mas Llobet Roser | Apoderado | 16/01/2009 | 31/01/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA MAYALEN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32846 , F 109, S 8, H B 41758, I/A 48 (31/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-29-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32846 , F 108, S 8, H B 41758, I/A 47 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-135-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32846 , F 108, S 8, H B 41758, I/A 46 (21/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-126-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32846 , F 108, S 8, H B 41758, I/A 45 (13/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-32-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32846 , F 108, S 8, H B 41758, I/A 44 (28/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-08
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32846 , F 107, S 8, H B 41758, I/A 43 (03/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-154-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32846 , F 106, S 8, H B 41758, I/A 42 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-08