MARSA VISAY FERRAN
Informe ejecutivo de MARSA VISAY FERRAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 33
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 33
Empresas inactivas: 14
CARGOS DE MARSA VISAY FERRAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SC NET ZERO VENTURES FUND I PLUS F.C.R.E. SA | REPR.143 RRM | 30/08/2024 | |
GAIN INVEST SL | Presidente | 22/05/2024 | |
GAIN INVEST SL | Consejero | 22/05/2024 | |
ANTURIA XXI SL | Administrador Solidario | 05/02/2024 | |
COFFEE ROASTER BCN SL | Consejero | 29/03/2023 | |
RIVIERA 96 SA | Administrador Solidario | 02/08/2022 | |
PROMOCIONS TURO CAN MATAS SL | Administrador Solidario | 16/02/2022 | |
SAMATO SL | Administrador Solidario | 07/01/2022 | |
FAR RUNNING SL | Administrador Solidario | 04/07/2019 | |
GOLDEN KEY INTERNATIONAL SL | Presidente | 30/04/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MARSA VISAY FERRAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARSA VISAY FERRAN
Empresa: INDUSTRIA CIRCULAR TNP SL
Consejero Delegado Solidario
Presidente
REPR.143 RRM
- Marsa Visay Ferran
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 570987, I/A 10 (25/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-191-08
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 599894, I/A 5 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-08
Empresa: GAIN INVEST SL
Consejero
- Marsa Visay Ferran
Presidente
- Marsa Visay Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 785803, I/A 3 (22/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-102-28
Empresa: ANTURIA XXI SL
Administrador Solidario
- Marsa Visay Didac
- Marsa Visay Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48917 , F 58, S 8, H B 600966, I/A 2 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-31-08
Empresa: ACTIVILLO SICAV
Liquidador
- Marsa Visay Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17353 , F 93, S 8, H M 297698, I/A 31 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-28
Empresa: ACTIVILLO SICAV
Consejero
- Flores Pietx German
- Marsa Garcia Luis
- Marsa Visay Ferran
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
- Marsa Visay Ferran
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17353 , F 93, S 8, H M 297698, I/A 31 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-28
Empresa: COFFEE ROASTER BCN SL
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47677 , F 211, S 8, H B 559112, I/A 6 (29/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-68-08
Empresa: INDUSTRIA CIRCULAR TNP SL
Consejero
REPR.143 RRM
- Marsa Visay Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48320 , F 147, S 8, H B 570987, I/A 5 (28/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-213-08
Empresa: RIVIERA 96 SA
Administrador Solidario
- Marsa Garcia Lluis
- Marsa Visay Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29733 , F 118, S 8, H B 158727, I/A 15 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-08
Empresa: PROMOCIONS TURO CAN MATAS SA
Administrador Solidario
- Marsa Visay Didac
- Marsa Visay Ferran
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39126 , F 108, S 8, H B 182361, I/A 30 (16/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-37-08
VER MAS ACTOS
Información de MARSA VISAY FERRAN
Mostramos los datos de MARSA VISAY FERRAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARSA VISAY FERRAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos