SITJAR VALVERDE PEDRO
Informe ejecutivo de SITJAR VALVERDE PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 14
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SITJAR VALVERDE PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SC NET ZERO VENTURES FUND I PLUS F.C.R.E. SA | REPR.143 RRM | 30/08/2024 | |
CENTRAL DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y HORTALIZAS SA | REPR.143 RRM | 07/09/2023 | |
SIVAGES IMMOBLES SL | REPR.143 RRM | 24/03/2022 | |
CULTIVAR SA | REPR.143 RRM | 17/03/2022 | |
SIVA PROPERTIES SL | Consejero | 01/02/2022 | |
SIVA PROPERTIES SL | Consejero Delegado | 01/02/2022 | |
SIVA PROPERTIES SL | Secretario | 01/02/2022 | |
CULTIPALTA SL | REPR.143 RRM | 17/01/2020 | |
CULTIVAR SA | REPR.143 RRM | 15/07/2016 | |
SAPEXA IMMOBLES SL | REPR.143 RRM | 13/08/2010 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SITJAR VALVERDE PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SITJAR VALVERDE PEDRO
Consejero
REPR.143 RRM
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 599894, I/A 5 (30/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-08
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Sitjar Valverde Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43755 , F 112, S 8, H B 29483, I/A 18 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-08
Empresa: SIVAGES IMMOBLES SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Sitjar Valverde Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42058 , F 45, S 8, H B 250404, I/A 15 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-08
Empresa: SIVAGES IMMOBLES SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Sitjar Valverde Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42058 , F 45, S 8, H B 250404, I/A 15 (24/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-63-08
Empresa: CULTIVAR SA
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Sitjar Valverde Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41565 , F 176, S 8, H B 29485, I/A 54 (17/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-59-08
Empresa: SIVA PROPERTIES SL
Consejero Delegado
- Sitjar Valverde Alejandra
- Sitjar Valverde Javier
- Sitjar Valverde Pedro
Consejero
- Sitjar Julia Pedro Rafael
- Sitjar Valverde Alejandra
- Sitjar Valverde Javier
- Sitjar Valverde Pedro
Presidente
Secretario
- Sitjar Valverde Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48159 , F 173, S 8, H B 574255, I/A 1 (01/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-26-08
Empresa: SIGDAL TRADE SL
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Sitjar Valverde Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47125 , F 68, S 8, H B 542005, I/A 2 (17/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-08
Empresa: CULTIVAR SA
Administrador Unico
REPR.143 RRM
- Sitjar Valverde Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41565 , F 173, S 8, H B 29485, I/A 42 (15/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-08
Empresa: PRODIECISEIS XXI SL
Administrador Unico
- Sitjar Valverde Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36832 , F 89, S 8, H B 288048, I/A 6 (13/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-08
Empresa: CULTIVAR ALMACENES SL
REPR.143 RRM
- Sitjar Valverde Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39448 , F 159, S 8, H B 346042, I/A 3 (13/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-163-08
VER MAS ACTOS
Información de SITJAR VALVERDE PEDRO
Mostramos los datos de SITJAR VALVERDE PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SITJAR VALVERDE PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos