INMOBILIARIA MARQUES DEL DUERO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Estrauntza, 5
Código Postal 48011
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social INMOBILIARIA MARQUES DEL DUERO SA
CIF A29171501
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Pedrazuela Idoeta Luis Javier
Propietario INVERPROSA SL
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA MARQUES DEL DUERO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA MARQUES DEL DUERO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERPROSA SL | Socio Unico | 08/08/2010 | 17/07/2014 |
Pedrazuela Idoeta Luis Javier | Administrador Unico | 09/08/2010 | 17/07/2014 |
Pedrazuela Perez Luis | Administrador Unico | 09/08/2010 |
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA MARQUES DEL DUERO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5224 , F 208, S 8, H BI 58888, I/ACIERR (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5224 , F 208, S 8, H BI 58888, I/ACIERR (17/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-139-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-190-48
- C/ PARTICULAR DE ESTRAUNZA 5 BAJO (BILBAO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5224 , F 208, S 8, H BI 58888, I/A 2 (20/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-146-48
- Desembolsado: 45.076,81 Euros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505, L 418, F 12, S 8, H MA 15630, I/A 7 (07/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-29
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-161-29
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-161-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505, L 418, F 12, S 8, H MA 15630, I/A 6 (09/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-161-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505, L 418, F 12, S 8, H MA 15630, I/A 6 (09/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-161-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505, L 418, F 12, S 8, H MA 15630, I/A 5 (08/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-161-29