PEDRAZUELA IDOETA LUIS JAVIER
Informe ejecutivo de PEDRAZUELA IDOETA LUIS JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE PEDRAZUELA IDOETA LUIS JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PEDRAZUELA IDOETA LUIS JAVIER
Empresa: INVERPROSA SL
Apoderado
- Pedrazuela Idoeta Elisabeth
- Pedrazuela Idoeta Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5104 , F 143, S 8, H BI 56064, I/A 7 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-22-48
Empresa: COCIS INVERSIONES SL
Apoderado
- Pedrazuela Idoeta Elixabete
- Pedrazuela Idoeta Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5104 , F 137, S 8, H BI 56064, I/A 4 (01/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-33-48
Empresa: INMOBILIARIA MARQUES DEL DUERO SA
Administrador Unico
- Pedrazuela Idoeta Luis Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1505, L 418, F 12, S 8, H MA 15630, I/A 6 (09/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-161-29
Empresa: COCIS INVERSIONES SL
Consejero
- Idoeta Cortazar Natividad
- Pedrazuela Idoeta Alexander
- Pedrazuela Idoeta Cristina
- Pedrazuela Idoeta Elixabete
- Pedrazuela Idoeta Luis Javier
- Pedrazuela Perez Luis
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5104 , F 134, S 8, H BI 56064, I/A 1 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-43-48
Información de PEDRAZUELA IDOETA LUIS JAVIER
Mostramos los datos de PEDRAZUELA IDOETA LUIS JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PEDRAZUELA IDOETA LUIS JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos