INMOBILIARIA MANUEL CASERO SL - EXTINGUIDA
Municipio Cáceres
Provincia Cáceres
Razón Social INMOBILIARIA MANUEL CASERO SL
CIF B10326973
Actividad Agentes de la propiedad inmobiliaria
Fecha de Constitución 17/01/2005
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA MANUEL CASERO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA MANUEL CASERO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casero Mendez Manuel | Consejero | 17/10/2012 | 25/04/2022 |
Casero Mendez Maria Fatima | Secretario | 17/10/2012 | 25/04/2022 |
Casero Mendez Maria Fatima | Consejero | 17/10/2012 | 25/04/2022 |
Casero Mendez Maria Fatima | Liquidador | 25/04/2022 | 25/04/2022 |
Casero Morato Manuel | Consejero | 17/10/2012 | 25/04/2022 |
Casero Morato Manuel | Presidente | 17/10/2012 | 25/04/2022 |
Mendez Frances Maria Soledad | Consejero | 17/10/2012 | 25/04/2022 |
Mendez Frances Maria Soledad | Secretario | 17/10/2012 | |
Mendez Frances Maria Soledad | Consejero Delegado | 17/10/2012 |
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA MANUEL CASERO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679, L 507, F 107, S 8, H CC 8387, I/A 6 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-10
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679, L 507, F 107, S 8, H CC 8387, I/A 6 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-10
- Otras modificaciones estatutarias: 1. Denominación social.- Con la denominación Inmobiliaria Manuel Casero SL en liquidación se constituye una sociedad de responsabilidad limitada.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679, L 507, F 107, S 8, H CC 8387, I/A 6 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-10
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679, L 507, F 107, S 8, H CC 8387, I/A 6 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-10
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679, L 507, F 107, S 8, H CC 8387, I/A 6 (25/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-85-10
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679, L 507, F 107, S 8, H CC 8387, I/A 5 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-10
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 679, L 507, F 107, S 8, H CC 8387, I/A 5 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-212-10
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-232-10
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-164-10
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-184-10