INMOBILIARIA GOYOAGA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Baserria, 4
Código Postal 48992
Municipio Getxo
Provincia Bizkaia
Razón Social INMOBILIARIA GOYOAGA SA
CIF A28196491
Capital Social 342418.0 Euros
Actividad Gestión y administración de la propiedad inmobiliaria
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA GOYOAGA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA GOYOAGA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Goyoaga Uruñuela Juan Carlos | Administrador Mancomunado | 16/06/2011 | 11/12/2014 |
Goyoaga Uruñuela Juan Carlos | Liquidador Mancomunado | 11/12/2014 | 11/12/2014 |
Goyoaga Uruñuela Lourdes | Liquidador Mancomunado | 11/12/2014 | 11/12/2014 |
Tosantos Arieta- Araunabeña Gonzalo | Administrador Mancomunado | 16/06/2011 | 11/12/2014 |
Tosantos Arieta- Araunabeña Gonzalo | Liquidador Mancomunado | 11/12/2014 | 11/12/2014 |
Arieta Araunabeña Piedra Victoria | Apoderado Solidario | 17/06/2011 | |
Ruiz Elicegui Pilar | Apoderado Solidario | 17/06/2011 | |
Arieta Araunabeña Piedra Victoria | Consejero | 16/06/2011 | |
Goyoaga Garamendi Eduardo | Presidente | 16/06/2011 | |
Goyoaga Garamendi Eduardo | Consejero | 16/06/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA GOYOAGA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3845 , F 46, S 8, H BI 770,A , I/ 22 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3845 , F 46, S 8, H BI 770,A , I/ 22 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-48
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3845 , F 46, S 8, H BI 770,A , I/ 22 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-48
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3845 , F 46, S 8, H BI 770,A , I/ 22 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-48
Capital Anterior: | 541.561,10 | Euros |
Disminución de capital | 199.143,10 | Euros |
Capital Actual: | 342.418,00 | Euros |
Porcentaje: | 36,77 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3845 , F 45, S 8, H BI 770,A , I/ 21 (22/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-48
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3845 , F 45, S 8, H BI 770,A , I/ 20 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-127-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3845 , F 45, S 8, H BI 770,A , I/ 19 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-127-48
- C/ BASERRIA 4 1º C (GETXO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3845 , F 42, S 8, H BI 770,A , I/ 18 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-127-48
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Se modifican y redactan nuevamente los Estatutos.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3845 , F 42, S 8, H BI 770,A , I/ 18 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-127-48
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3845 , F 42, S 8, H BI 770,A , I/ 18 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-127-48