GOYOAGA URUÑUELA LOURDES
Informe ejecutivo de GOYOAGA URUÑUELA LOURDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GOYOAGA URUÑUELA LOURDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTEHANO SA | Consejero | 29/11/2010 | 04/01/2016 |
INMOBILIARIA GOYOAGA SA | Liquidador Mancomunado | 11/12/2014 | 11/12/2014 |
VINCULACIONES DE GOYOAGA URUÑUELA LOURDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GOYOAGA URUÑUELA LOURDES
Empresa: MONTEHANO SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 695 , F 86, S 8, H S 3023, I/A 19 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-39
Empresa: INMOBILIARIA GOYOAGA SA
Liquidador Mancomunado
- Goyoaga Uruñuela Juan Carlos
- Goyoaga Uruñuela Lourdes
- Tosantos Arieta- Araunabeña Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3845 , F 46, S 8, H BI 770,A , I/ 22 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-48
Empresa: INMOBILIARIA GOYOAGA SA
Administrador Mancomunado
Liquidador Mancomunado
- Goyoaga Uruñuela Juan Carlos
- Goyoaga Uruñuela Lourdes
- Tosantos Arieta- Araunabeña Gonzalo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3845 , F 46, S 8, H BI 770,A , I/ 22 (11/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-242-48
Empresa: MONTEHANO SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 695 , F 85, S 8, H S 3023, I/A 16 (29/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-236-39
Información de GOYOAGA URUÑUELA LOURDES
Mostramos los datos de GOYOAGA URUÑUELA LOURDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GOYOAGA URUÑUELA LOURDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos