INMOBILIARIA DE PINTO SA - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza de Santiago, 10
Código Postal 28320
Municipio Pinto
Provincia Madrid
Razón Social INMOBILIARIA DE PINTO SA
CIF A78509981
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente CONSTRUCTORA DE PINTO SA
Propietario INMOBILIARIA EGIDO SL
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA DE PINTO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA DE PINTO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Castro Sainero Francisco | Representante | 18/07/2016 | 16/01/2020 |
Castro Sainero Jose Enrique | Representante | 18/07/2016 | 16/01/2020 |
Castro Sainero Manuel | Secretario | 27/02/2012 | 16/01/2020 |
Castro Sainero Manuel | Consejero Delegado Solidario | 27/02/2012 | 16/01/2020 |
Castro Sainero Manuel | Consejero | 27/02/2012 | 16/01/2020 |
CONSTRUCTORA DE PINTO SA | Consejero Delegado Solidario | 27/02/2012 | 16/01/2020 |
CONSTRUCTORA DE PINTO SA | Presidente | 27/02/2012 | 16/01/2020 |
CONSTRUCTORA DE PINTO SA | Consejero | 27/02/2012 | 16/01/2020 |
INMOBILIARIA EGIDO SL | Consejero Delegado Solidario | 27/02/2012 | 16/01/2020 |
INMOBILIARIA EGIDO SL | Consejero | 27/02/2012 | 16/01/2020 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA DE PINTO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39454 , F 150, S 8, H M 22674, I/A 22 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39454 , F 150, S 8, H M 22674, I/A 22 (16/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-15-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39454 , F 150, S 8, H M 22674, I/A 21 (12/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-222-28
Consejero
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39454 , F 150, S 8, H M 22674, I/A 20 (27/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-191-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1197 , F 175, S 8, H M 22674, I/A 19 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1197 , F 175, S 8, H M 22674, I/A 19 (10/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-160-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1197 , F 175, S 8, H M 22674, I/A 18 (18/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-141-28
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1197 , F 175, S 8, H M 22674, I/A 17 (27/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-48-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-95-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-95-28