INMOBILIARIA ASTURIANA SA - EXTINGUIDA
Provincia Asturias
Razón Social INMOBILIARIA ASTURIANA SA
CIF A33001892
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA ASTURIANA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA ASTURIANA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO DE SABADELL SA | Liquidador Solidario | 19/02/2010 | 28/06/2010 |
Parera Sampere Elena | Liquidador Solidario | 19/02/2010 | 28/06/2010 |
Roses Sans Xavier | Liquidador Solidario | 19/02/2010 | 28/06/2010 |
BANCO DE SABADELL SA | Presidente | 22/05/2009 | 19/02/2010 |
BANCO DE SABADELL SA | Consejero | 22/05/2009 | 19/02/2010 |
Parera Sampere Elena | Secretario | 19/02/2010 | |
Parera Sampere Elena | Consejero | 19/02/2010 | |
Roses Sans Xavier | Consejero | 19/02/2010 | |
Alcalde Merino Juan Cruz | Presidente | 22/05/2009 | |
Alcalde Merino Juan Cruz | Consejero | 22/05/2009 |
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA ASTURIANA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3642 , F 131, S 8, H AS 7448, I/A 58 (28/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-128-33
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3642 , F 131, S 8, H AS 7448, I/A 58 (28/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-128-33
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3642 , F 131, S 8, H AS 7448, I/A 57 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-33
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3642 , F 131, S 8, H AS 7448, I/A 57 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-33
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3642 , F 131, S 8, H AS 7448, I/A 57 (19/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-41-33
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-155-33
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3642 , F 131, S 8, H AS 7448, I/A 55 (22/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-33
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3642 , F 131, S 8, H AS 7448, I/A 55 (22/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-103-33