INMOBILIARIA ARRIPRA SL - EXTINGUIDA
Razón Social INMOBILIARIA ARRIPRA SL
CIF B59051003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA ARRIPRA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA ARRIPRA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arriaga Prat Ricardo | Administrador Unico | 30/05/2013 | 02/06/2023 |
Arriaga Prat Ricardo | Liquidador | 02/06/2023 | 02/06/2023 |
Arriaga Prat Rosa | Apoderado | 30/05/2013 | 02/06/2023 |
Arriaga Prat Ricardo | Administrador Solidario | 30/05/2013 | |
Prat Vilaclara Rosa | Administrador Solidario | 30/05/2013 |
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA ARRIPRA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29595 , F 193, S 8, H B 106558, I/A 11 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29595 , F 193, S 8, H B 106558, I/A 11 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29595 , F 193, S 8, H B 106558, I/A 11 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29595 , F 193, S 8, H B 106558, I/A 10 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29595 , F 193, S 8, H B 106558, I/A 9 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29595 , F 193, S 8, H B 106558, I/A 9 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-187-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-205-08