ARRIAGA PRAT RICARDO
Informe ejecutivo de ARRIAGA PRAT RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ARRIAGA PRAT RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA ARRIPRA SL | Administrador Unico | 30/05/2013 | 02/06/2023 |
INMOBILIARIA ARRIPRA SL | Liquidador | 02/06/2023 | 02/06/2023 |
RICARDO ARRIAGA SA | Administrador Unico | 12/06/2015 | 21/01/2020 |
RICARDO ARRIAGA SA | Administrador Unico | 11/06/2010 | 12/06/2015 |
INMOBILIARIA ARRIPRA SL | Administrador Solidario | 30/05/2013 |
VINCULACIONES DE ARRIAGA PRAT RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ARRIAGA PRAT RICARDO
Empresa: INMOBILIARIA ARRIPRA SL
Liquidador
- Arriaga Prat Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29595 , F 193, S 8, H B 106558, I/A 11 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-08
Empresa: INMOBILIARIA ARRIPRA SL
Administrador Unico
- Arriaga Prat Ricardo
Liquidador
- Arriaga Prat Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29595 , F 193, S 8, H B 106558, I/A 11 (02/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-08
Empresa: RICARDO ARRIAGA SA
Administrador Unico
- Arriaga Prat Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20617 , F 70, S 8, H B 10363, I/A 10 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-18-08
Empresa: RICARDO ARRIAGA SA
Administrador Unico
- Arriaga Prat Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20617 , F 70, S 8, H B 10363, I/A 9 (12/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-115-08
Empresa: INMOBILIARIA ARRIPRA SL
Administrador Unico
- Arriaga Prat Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29595 , F 193, S 8, H B 106558, I/A 9 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
Empresa: INMOBILIARIA ARRIPRA SL
Administrador Solidario
- Arriaga Prat Ricardo
- Prat Vilaclara Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29595 , F 193, S 8, H B 106558, I/A 9 (30/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-106-08
Empresa: RICARDO ARRIAGA SA
Administrador Unico
- Arriaga Prat Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20617 , F 70, S 8, H B 10363, I/A 8 (11/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-119-08
Información de ARRIAGA PRAT RICARDO
Mostramos los datos de ARRIAGA PRAT RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ARRIAGA PRAT RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos