INMOBILIARIA ALBARNI SA - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Cesareo Alierta, 11
Municipio Zaragoza
Provincia Zaragoza
Razón Social INMOBILIARIA ALBARNI SA
CIF A78965639
Capital Social 2013350.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE INMOBILIARIA ALBARNI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMOBILIARIA ALBARNI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alfonso Gil Maria Pilar | Vicepresidente | 27/09/2016 | 21/12/2017 |
Alfonso Gil Maria Pilar | Consejero | 27/09/2016 | 21/12/2017 |
Alfonso Gil Maria Pilar | Apoderado | 21/12/2017 | |
Barbany Alfonso Alfonso | Apoderado Solidario | 21/12/2017 | |
Barbany Alfonso Antonio | Consejero | 27/09/2016 | 21/12/2017 |
Barbany Alfonso Antonio | Apoderado Solidario | 21/12/2017 | |
Barbany Alfonso Antonio | Apoderado | 21/12/2017 | |
Barbany Alfonso Ignacio | Secretario | 27/09/2016 | 21/12/2017 |
Barbany Alfonso Ignacio | Consejero | 27/09/2016 | 21/12/2017 |
Barbany Alfonso Ignacio | Apoderado Solidario | 21/12/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INMOBILIARIA ALBARNI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2729 , F 53, S 8, H Z 22989, I/A 12 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2729 , F 53, S 8, H Z 22989, I/A 12 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-50
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2729 , F 53, S 8, H Z 22989, I/A 12 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-50
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2729 , F 53, S 8, H Z 22989, I/A 12 (21/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-50
- Otras modificaciones estatutarias: "ARTICULO 19º.- La Sociedad estará regida, administrada y representada por un Consejo de Administración, el cual podrá conferir los apoderamientos que estime convenientes. El Consejo de Administración se compondrá de un número de Consejeros no inferior a tres ni superior a quince, nombrados por la
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2729 , F 52, S 8, H Z 22989, I/A 11 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-50
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2729 , F 52, S 8, H Z 22989, I/A 11 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-50
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2729 , F 52, S 8, H Z 22989, I/A 11 (27/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-191-50
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2729 , F 52, S 8, H Z 22989, I/A 10 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-52-50
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2729 , F 52, S 8, H Z 22989, I/A 9 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-50
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2729 , F 52, S 8, H Z 22989, I/A 9 (23/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-22-50