INMO HIMO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Tamarindos del Lagarejo, 18
Código Postal 29651
Municipio Mijas
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social INMO HIMO SL
CIF B05272836
Capital Social 360000.0 Euros
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 24/03/2021
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INMO HIMO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INMO HIMO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Zheng Fuwei | Administrador Unico | 09/11/2023 | 20/12/2023 |
Zheng Fuwei | Liquidador | 20/12/2023 | 20/12/2023 |
Zheng Fuwei | Administrador Mancomunado | 11/11/2021 | 09/11/2023 |
Zheng Jie | Administrador Mancomunado | 11/11/2021 | 09/11/2023 |
Zheng Fuwei | Administrador Unico | 06/04/2021 | 11/11/2021 |
ACTOS BORME DE INMO HIMO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6404, L 5312, F 147, S 8, H MA160300, I/A 4 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6404, L 5312, F 147, S 8, H MA160300, I/A 4 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6404, L 5312, F 147, S 8, H MA160300, I/A 4 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6404, L 5312, F 147, S 8, H MA160300, I/A 4 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-29
- C/ TAMARINDOS DEL LAGAREJO 18 - CASA LA ALJUCAR (MIJAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6024, L 4931, F 33, S 8, H MA160300, I/A 3 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-29
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6024, L 4931, F 33, S 8, H MA160300, I/A 3 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-29
Capital Anterior: | 800.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 440.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 360.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 55,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6024, L 4931, F 33, S 8, H MA160300, I/A 3 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6024, L 4931, F 33, S 8, H MA160300, I/A 3 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6024, L 4931, F 33, S 8, H MA160300, I/A 3 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-29
- C/ CONCEPCION ARENAL 6 - POLIGONO INDUSTRIAL GUADA (MALAGA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6024, L 4931, F 33, S 8, H MA160300, I/A 2 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-29