ZHENG FUWEI
Informe ejecutivo de ZHENG FUWEI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ZHENG FUWEI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIPER FU YONGSHENG SL | Administrador Solidario | 29/05/2023 | |
FUHONG YONGSHENG SL | Administrador Unico | 02/07/2011 |
VINCULACIONES DE ZHENG FUWEI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ZHENG FUWEI
Empresa: INMO HIMO SL
Liquidador
- Zheng Fuwei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6404, L 5312, F 147, S 8, H MA160300, I/A 4 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-29
Empresa: INMO HIMO SL
Administrador Unico
- Zheng Fuwei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6404, L 5312, F 147, S 8, H MA160300, I/A 4 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-29
Empresa: INMO HIMO SL
Administrador Unico
- Zheng Fuwei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6024, L 4931, F 33, S 8, H MA160300, I/A 3 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-29
Empresa: INMO HIMO SL
Administrador Mancomunado
- Zheng Fuwei
- Zheng Jie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6024, L 4931, F 33, S 8, H MA160300, I/A 3 (09/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-218-29
Empresa: HIPER FU YONGSHENG SL
Administrador Solidario
- Lin Suhong
- Zheng Fuwei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6345, L 5253, F 30, S 8, H MA174657, I/A 1 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-29
Empresa: INMO HIMO SL
Administrador Mancomunado
- Zheng Fuwei
- Zheng Jie
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6024, L 4931, F 33, S 8, H MA160300, I/A 2 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-29
Empresa: INMO HIMO SL
Administrador Unico
- Zheng Fuwei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6024, L 4931, F 33, S 8, H MA160300, I/A 2 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-223-29
Empresa: INMO HIMO SL
Administrador Unico
- Zheng Fuwei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6024, L 4931, F 32, S 8, H MA160300, I/A 1 (06/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-69-29
Empresa: FUHONG YONGSHENG SL
Administrador Unico
- Zheng Fuwei
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4901, L 3809, F 167, S 8, H MA109907, I/A 1 (02/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-29
Información de ZHENG FUWEI
Mostramos los datos de ZHENG FUWEI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ZHENG FUWEI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos