INLASA DE EVENTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Sancho El Fuerte / Antso Azkarraren Etorbidea, 69
Municipio Pamplona/Iruña
Provincia Navarra
Razón Social INLASA DE EVENTOS SL
CIF B71189021
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Gestión de instalaciones deportivas
Fecha de Constitución 04/06/2014
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE INLASA DE EVENTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INLASA DE EVENTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Lara Martinez-bayarri Sergio | Apoderado | 27/10/2014 | 21/07/2016 |
Lara Martinez-bayarri Sergio | Liquidador Solidario | 21/07/2016 | 21/07/2016 |
Lara Martinez-bayarri Sergio | Administrador Solidario | 24/04/2015 | 21/07/2016 |
Lara Sagaseta De Ilurdoz Francisco Javier | Apoderado | 27/10/2014 | 21/07/2016 |
Sagaseta De Ilurdoz Solchaga Javier Alberto | Liquidador Solidario | 21/07/2016 | 21/07/2016 |
Sagaseta De Ilurdoz Solchaga Javier Alberto | Administrador Solidario | 24/04/2015 | 21/07/2016 |
Castiella Ibañez Amaia | Administrador Unico | 27/10/2014 | 24/04/2015 |
Lara Martinez-bayarri Sergio | Administrador Solidario | 10/06/2014 | 27/10/2014 |
Lara Sagaseta De Ilurdoz Francisco Javier | Administrador Solidario | 10/06/2014 | 27/10/2014 |
Lara Sagaseta De Ilurdoz Guillermo | Administrador Solidario | 10/06/2014 | 27/10/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INLASA DE EVENTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1724 , F 104, S 8, H NA 34195, I/A 5 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-31
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1724 , F 104, S 8, H NA 34195, I/A 5 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-31
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1724 , F 104, S 8, H NA 34195, I/A 5 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-31
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1724 , F 104, S 8, H NA 34195, I/A 5 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1724 , F 104, S 8, H NA 34195, I/A 5 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-31
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1724 , F 104, S 8, H NA 34195, I/A 5 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-31
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1724 , F 103, S 8, H NA 34195, I/A 4 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-31
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1724 , F 103, S 8, H NA 34195, I/A 4 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-31
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1724 , F 103, S 8, H NA 34195, I/A 4 (24/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-86-31
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1724 , F 102, S 8, H NA 34195, I/A 3 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-214-31