INIPAT 39 SL - EXTINGUIDA
Provincia Palencia
Razón Social INIPAT 39 SL
CIF B84557263
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 26/12/2005
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario DELANAS 2010 SL
VINCULACIONES DE INIPAT 39 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INIPAT 39 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELANAS 2010 SL | Socio Unico | 13/11/2017 | 02/07/2018 |
Francisco Javier Lobato De La Corte | Presidente | 14/10/2009 | 02/07/2018 |
Francisco Javier Lobato De La Corte | Consejero | 02/07/2018 | |
Lobato Diez Paloma | Secretario | 14/10/2009 | 02/07/2018 |
Lobato Diez Paloma | Consejero | 02/07/2018 | |
Lobato Frechoso Javier Pablo | Consejero | 14/10/2009 | 02/07/2018 |
Lobato Nieto Javier | Presidente | 14/10/2009 | |
Lobato Nieto Javier | Consejero Delegado | 14/10/2009 | |
Lobato Nieto Javier | Consejero | 14/10/2009 |
ACTOS BORME DE INIPAT 39 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 142, S 8, H P 5450, I/A 6 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-34
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 142, S 8, H P 5450, I/A 6 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-34
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 142, S 8, H P 5450, I/A 6 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-34
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 141, S 8, H P 5450, I/A 5 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-220-34
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-177-34
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-218-34
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 141, S 8, H P 5450, I/A 4 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-34
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 141, S 8, H P 5450, I/A 4 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-34
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 141, S 8, H P 5450, I/A 4 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-34
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2009)
CVE: BORME-B-2009-200-34