LOBATO DIEZ PALOMA
Informe ejecutivo de LOBATO DIEZ PALOMA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE LOBATO DIEZ PALOMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELANAS 2010 SL | Apoderado | 08/04/2014 | |
CERRATO XXI SL | Apoderado | 15/06/2010 | |
CERRATO XXI SL | Secretario | 14/10/2009 |
VINCULACIONES DE LOBATO DIEZ PALOMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE LOBATO DIEZ PALOMA
Empresa: INIPAT 39 SL
Consejero
- Francisco Javier Lobato De La Corte
- Lobato Diez Paloma
- Lobato Frechoso Javier Pablo
Presidente
Secretario
- Lobato Diez Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 142, S 8, H P 5450, I/A 6 (02/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-135-34
Empresa: DELANAS 2010 SL
Apoderado
- Lobato Diez Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 453 , F 223, S 8, H P 6734, I/A 2 (08/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-74-34
Empresa: CERRATO XXI SL
Apoderado
- Lobato Diez Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 422 , F 6, S 8, H P 5644, I/A 6 (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-127-34
Empresa: INIPAT 39 SL
Secretario
- Lobato Diez Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 401 , F 141, S 8, H P 5450, I/A 4 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-34
Empresa: CERRATO XXI SL
Secretario
- Lobato Diez Paloma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 422 , F 6, S 8, H P 5644, I/A 5 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-34
Empresa: CERRATO XXI SL
Consejero Delegado
- Lobato Diez Paloma
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 422 , F 6, S 8, H P 5644, I/A 5 (14/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-202-34
Información de LOBATO DIEZ PALOMA
Mostramos los datos de LOBATO DIEZ PALOMA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de LOBATO DIEZ PALOMA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos