INICIATIVES ESPORTIVES DE RECREACIO I OCI GANDIA SL - EXTINGUIDA
Provincia Valencia
Razón Social INICIATIVES ESPORTIVES DE RECREACIO I OCI GANDIA SL
CIF B97978886
Actividad Gestión de instalaciones deportivas
Fecha de Constitución 11/12/2007
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor Uribe Baño Julian Luis
VINCULACIONES DE INICIATIVES ESPORTIVES DE RECREACIO I OCI GANDIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INICIATIVES ESPORTIVES DE RECREACIO I OCI GANDIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Caballero Olcina Jose Vicente | Auditor Suplente | 24/01/2012 | 28/08/2012 |
Deusa Esteve Antoni Josep | Secretario No Consejero | 12/01/2012 | 28/08/2012 |
Estruch Martinez Marcos | Consejero | 12/01/2012 | 28/08/2012 |
Estruch Martinez Marcos | Vicepresidente | 12/01/2012 | 28/08/2012 |
Estruch Martinez Marcos | Gerente | 12/01/2012 | 28/08/2012 |
Gil Climent Liduvina | Consejero | 12/01/2012 | 28/08/2012 |
Gregori Acosta Vicente | Consejero | 12/01/2012 | 28/08/2012 |
Puig Muñoz Facund | Consejero | 12/01/2012 | 28/08/2012 |
Ripoll Maere Carlos | Consejero | 12/01/2012 | 28/08/2012 |
Soler Beneyto Victor | Consejero | 12/01/2012 | 28/08/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE INICIATIVES ESPORTIVES DE RECREACIO I OCI GANDIA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8864, L 6150, F 67, S 8, H V 128224, I/A 7 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8864, L 6150, F 67, S 8, H V 128224, I/A 7 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8864, L 6150, F 67, S 8, H V 128224, I/A 7 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-46
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8864, L 6150, F 67, S 8, H V 128224, I/A 6 (24/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-23-46
Consejero Delegado
Gerente
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8864, L 6150, F 66, S 8, H V 128224, I/A 5 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-46
Gerente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8864, L 6150, F 66, S 8, H V 128224, I/A 5 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8864, L 6150, F 66, S 8, H V 128224, I/A 4 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-46
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8864, L 6150, F 66, S 8, H V 128224, I/A 4 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2011)
CVE: BORME-B-2011-131-46
- Otras modificaciones estatutarias: ARTICULO 1º.- DENOMINACION Y REGIMEN.- La Sociedad tendrá la denominación "INICIATIVES ESPORTIVES, DE RECREACIO I OCI GANDIA, S.L." Se configura como una Sociedad Limitada. Se regirá por los presentes Estatutos y, en lo no previsto en ellos, por la Ley 2/1995, de 23 de marzo de Sociedades de
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8864, L 6150, F 66, S 8, H V 128224, I/A 3 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-39-46