GREGORI ACOSTA VICENTE
Informe ejecutivo de GREGORI ACOSTA VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GREGORI ACOSTA VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INICIATIVES PUBLIQUES DE GANDIA SA | Consejero | 25/07/2011 | 04/03/2013 |
GANDIAPROTUR SL | Secretario | 18/07/2012 | 28/08/2012 |
INICIATIVES ESPORTIVES DE RECREACIO I OCI GANDIA SL | Consejero | 12/01/2012 | 28/08/2012 |
VINCULACIONES DE GREGORI ACOSTA VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GREGORI ACOSTA VICENTE
Empresa: INICIATIVES PUBLIQUES DE GANDIA SA
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8918, L 6204, F 133, S 8, H V 115262, I/A 12 (04/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-48-46
Consejero Delegado
Consejero
- Estruch Martinez Marcos
- Gil Climent Liduvina
- Gregori Acosta Vicente
- Puig Muñoz Facund
- Ripoll Maere Carlos
- Soler Beneyto Victor
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8864, L 6150, F 67, S 8, H V 128224, I/A 7 (28/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-46
Empresa: GANDIAPROTUR SL
Consejero
- Bolta Casamayor Carlos
- Del Castillo Sanz Miguel Pablo Manuel
- Just Moratal Jose Vicente
- Lopez Ferrandiz Maria Luisa
- Martinez Benavent David
- Mico Garcia Salvador
- Millet Castillo Gabriel Federico
- Morant Ripoll Diana
- Puig Muñoz Facund
- Reig Garrigues Francisco Javier
- Sanz Fuster Vicente Benjamin
- Torro Chisvert Arturo
Gerente
Presidente
Secretario
- Gregori Acosta Vicente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8929, L 6215, F 6, S 8, H V 130418, I/A 5 (18/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-143-46
Consejero
- Estruch Martinez Marcos
- Gil Climent Liduvina
- Gregori Acosta Vicente
- Puig Muñoz Facund
- Ripoll Maere Carlos
- Soler Beneyto Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8864, L 6150, F 66, S 8, H V 128224, I/A 4 (12/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-15-46
Empresa: INICIATIVES PUBLIQUES DE GANDIA SA
Apoderado
Consejero Delegado
Consejero
Gerente
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8918, L 6204, F 130, S 8, H V 115262, I/A 8 (25/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-147-46
Información de GREGORI ACOSTA VICENTE
Mostramos los datos de GREGORI ACOSTA VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GREGORI ACOSTA VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos