INICIATIVAS AGRARIAS AGROVAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Corts Valencianes, 26
Código Postal 46015
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social INICIATIVAS AGRARIAS AGROVAL SL
CIF B98371818
Capital Social 4000.0 Euros
Actividad Producción agrícola combinada con la producción ganadera
Fecha de Constitución 15/07/2011
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE INICIATIVAS AGRARIAS AGROVAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INICIATIVAS AGRARIAS AGROVAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Roig Bayarri Maria Del Carmen | Apoderado | 21/06/2012 | 07/06/2016 |
Roig Cuñat Francisco | Administrador Unico | 16/09/2011 | 07/06/2016 |
Roig Cuñat Francisco | Liquidador Unico | 07/06/2016 | 07/06/2016 |
Roig Bayarri Francisco | Apoderado | 30/11/2011 | 17/07/2012 |
ACTOS BORME DE INICIATIVAS AGRARIAS AGROVAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9374, L 6656, F 73, S 8, H V 145229, I/A 5 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9374, L 6656, F 73, S 8, H V 145229, I/A 5 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9374, L 6656, F 73, S 8, H V 145229, I/A 5 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9374, L 6656, F 73, S 8, H V 145229, I/A 5 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9374, L 6656, F 73, S 8, H V 145229, I/A 5 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9374, L 6656, F 73, S 8, H V 145229, I/A 4 (17/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-142-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9374, L 6656, F 72, S 8, H V 145229, I/A 3 (21/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-124-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9374, L 6656, F 72, S 8, H V 145229, I/A 2 (30/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-234-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9374, L 6656, F 70, S 8, H V 145229, I/A 1 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-184-46
Dirección:AVDA DE LAS CORTES VALENCIANAS 26 Bl.5 Esc.2 6º 2 (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:15/07/11
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:Explotación agrícola, ganadera o forestal, y eventualmente, la comercialización e industrialización de los productos obtenidos en las fincas cuyo aprovechamiento realice, sean propios o ajenos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9374, L 6656, F 70, S 8, H V 145229, I/A 1 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-184-46