ROIG CUÑAT FRANCISCO
Informe ejecutivo de ROIG CUÑAT FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ROIG CUÑAT FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INICIATIVAS AGRARIAS AGROVAL SL | Administrador Unico | 16/09/2011 | 07/06/2016 |
INICIATIVAS AGRARIAS AGROVAL SL | Liquidador Unico | 07/06/2016 | 07/06/2016 |
FRIGICOLL VALENCIA SA | Consejero | 11/08/2011 | |
FRIGICOLL VALENCIA SA | Consejero Delegado | 05/11/2010 |
VINCULACIONES DE ROIG CUÑAT FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ROIG CUÑAT FRANCISCO
Empresa: INICIATIVAS AGRARIAS AGROVAL SL
Liquidador Unico
- Roig Cuñat Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9374, L 6656, F 73, S 8, H V 145229, I/A 5 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-46
Empresa: INICIATIVAS AGRARIAS AGROVAL SL
Administrador Unico
- Roig Cuñat Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9374, L 6656, F 73, S 8, H V 145229, I/A 5 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-46
Empresa: INICIATIVAS AGRARIAS AGROVAL SL
Administrador Unico
- Roig Cuñat Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9374, L 6656, F 70, S 8, H V 145229, I/A 1 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-184-46
Empresa: MAERA FRIGICOLL SA
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5436, L 2743, F 206, S 8, H V 46649, I/A 12 (11/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-160-46
Empresa: MAERA FRIGICOLL SA
Consejero Delegado
- Roig Cuñat Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5436, L 2743, F 205, S 8, H V 46649, I/A 11 (05/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-220-46
Información de ROIG CUÑAT FRANCISCO
Mostramos los datos de ROIG CUÑAT FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ROIG CUÑAT FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos