INGETEAM METALS SOLUTIONS SA - EXTINGUIDA
Razón Social INGETEAM METALS SOLUTIONS SA
CIF A48069926
Actividad Fabricación de maquinaria para la industria metalúrgica
Propietario INGETEAM INDUSTRY SA
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE INGETEAM METALS SOLUTIONS SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE INGETEAM METALS SOLUTIONS SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Blas Bilbao Joseba Andoni | Apoderado | 15/04/2009 | 19/01/2011 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 15/12/2009 | 19/01/2011 |
INGETEAM INDUSTRY SA | Socio Unico | 10/11/2010 | 19/01/2011 |
Garcia De Eulate Lopez Felipe | Apoderado | 03/03/2010 |
ACTOS BORME DE INGETEAM METALS SOLUTIONS SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164 , F 177, S 8, H BI 732,A , I/ 83 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164 , F 177, S 8, H BI 732,A , I/ 83 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-23-48
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164 , F 177, S 8, H BI 732,A , I/ 82 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-223-48
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-129-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164 , F 176, S 8, H BI 732,A , I/ 81 (03/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-50-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164 , F 176, S 8, H BI 732,A , I/ 80 (15/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-248-48
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2009)
CVE: BORME-B-2009-104-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 164 , F 176, S 8, H BI 732,A , I/ 79 (15/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-79-48